Siro ZANELLA
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Veneto
Elezione:
14 giugno 1987
|
Mandati
- X Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Gruppo Partito Socialista Italiano
:
Membro
dal 9 luglio 1987
al 7 agosto 1987
Segretario
dal 7 agosto 1987
al 28 gennaio 1988
Componente del Comitato Direttivo
dal 28 gennaio 1988
al 1 giugno 1988
Membro
dal 1 giugno 1988
al 22 aprile 1992
5ª Commissione permanente (Bilancio):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 27 settembre 1989
Membro
dal 27 settembre 1989
al 22 aprile 1992
10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo):
Membro
dal 20 aprile 1991
al 22 aprile 1992
(sostituito da
Paolo FOGU fino al 22 aprile 1992)
11ª Commissione permanente (Lavoro, previdenza sociale):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 28 settembre 1989
(sostituito da
Franco CASTIGLIONE fino al 28 settembre 1989)
(sostituito da
Franco CASTIGLIONE dal 28 settembre 1989 al 20 aprile 1991)
Membro
dal 28 settembre 1989
al 20 aprile 1991
(sostituito da
Franco CASTIGLIONE dal 1 agosto 1987 al 28 settembre 1989)
(sostituito da
Franco CASTIGLIONE fino al 20 aprile 1991)
Commissione parlamentare d' inchiesta sulla dignita' e condizione sociale dell' anziano:
Membro
dal 1 luglio 1988
al 6 luglio 1988
Vicepresidente
dal 7 luglio 1988
al 31 luglio 1989
Commissione parlamentare per i procedimenti di accusa:
Membro
dal 22 ottobre 1987
all'11 novembre 1987
Segretario
dall'11 novembre 1987
al 18 gennaio 1989
Commissione parlamentare per il controllo sull'attivita' degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale:
Membro
dal 27 giugno 1989
al 22 aprile 1992