Francesco CIMINO
- Dati anagrafici e incarichi
Regione di elezione: Sicilia
Elezione:
14 giugno 1987
|
Mandati
- IX Legislatura Senato
- X Legislatura Senato
- XI Legislatura Senato
Incarichi e uffici ricoperti nella Legislatura
Governo Goria-I:
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste
dal 30 luglio 1987 al 12 aprile 1988
Governo De Mita-I:
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste
dal 15 aprile 1988 al 21 luglio 1989
Governo Andreotti-VI:
Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste
dal 26 luglio 1989 all'11 aprile 1991
Governo Andreotti-VII:
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri
dal 17 aprile 1991 al 27 giugno 1992
Gruppo Partito Socialista Italiano
:
Membro
dal 9 luglio 1987
al 22 aprile 1992
9ª Commissione permanente (Agricoltura e produzione agroalimentare):
Membro
dal 1 agosto 1987
al 27 settembre 1989
(in sostituzione del
Pietro PIZZO fino al 27 settembre 1989)
(in sostituzione del
Pietro PIZZO dal 27 settembre 1989 al 22 aprile 1992)
Membro
dal 27 settembre 1989
al 22 aprile 1992
(in sostituzione del
Pietro PIZZO dal 1 agosto 1987 al 27 settembre 1989)
(in sostituzione del
Pietro PIZZO fino al 22 aprile 1992)