Statistiche
Statistiche
IX Legislatura
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
(dal 12 luglio 1983 al 1 luglio 1987)
Nota: nell'elenco vengono considerati anche i Senatori cessati e quelli subentrati nel corso della Legislatura.
Senatori provenienti dalla Camera dei Deputati
(totale: 40)
- CARMENO Pietro
- CARTA Gianuario
- CAVALIERE Stefano
- COSSIGA Francesco (fino al 3 luglio 1985)
- COVATTA Luigi
- CUMINETTI Sergio
- DE CATALDO Francesco Antonio
- DE CINQUE Germano
- DE MARTINO Francesco
- DEGAN Costante
- DI CORATO Riccardo
- PADULA Pietro (fino al 16 gennaio 1986)
- PASQUINI Alessio
- PIROLO Pietro (fino al 6 maggio 1985)
- POSTAL Giorgio
- PRANDINI Giovanni
- PUCCI Ernesto (dal 22 ottobre 1986)
- RICCI Raimondo
- ROMUALDI Pino (fino al 19 settembre 1984)
- RUBBI Emilio
Indice
- Distribuzione per età e per sesso
- Distribuzione per età e per gruppo
- Distribuzione per professione
- Senatori confermati
- Senatori provenienti dalla Camera
- Senatori al primo incarico