Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1979
Rinnovo biennale il 23 luglio 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
SCHIETROMA Dante |
PSDI |
Fino al 18 giugno 1980
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Dal 2 luglio 1980
|
Vicepresidenti | ||
GIUST Bruno |
DC |
|
CORALLO Salvatore |
PCI |
|
Segretari | ||
DELLA PORTA Onio |
DC |
|
MARGOTTO Cesare |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMADEO Aldo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
ARIOSTO Egidio In sostituzione del Ministro Dante SCHIETROMA. |
PSDI |
Membro
dal 28 giugno 1981
|
BOLDRINI Arrigo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CERAMI Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
CORALLO Salvatore |
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
DELLA PORTA Onio |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
DE ZAN Fabiano |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
DI NICOLA Francesco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Amleto MONSELLATO. |
PSI |
Membro
dal 5 aprile 1980
al 17 ottobre 1980
|
FALLUCCHI Severino |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
FINESTRA Aimone |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
GATTI Giuseppe |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
GIUST Bruno |
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1979
|
GRASSI BERTAZZI Niccolo' Sostituito da Giuseppe SANTONASTASO dal 7 dicembre 1982 all'11 luglio 1983. |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
IANNARONE Michele |
PCI |
Membro
dal 6 maggio 1980
al 22 luglio 1981
|
LA VALLE Raniero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 1 aprile 1982
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 1 luglio 1980
|
PSI |
Presidente
dal 2 luglio 1980
|
|
MARAVALLE Fabio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Sisinio ZITO. |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1981
al 30 settembre 1982
|
Sostituito da
Sisinio ZITO
dal 15 dicembre 1982 all'11 luglio 1983. |
PSI |
Membro
dal 15 dicembre 1982
|
MARGOTTO Cesare |
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1979
|
MARTINO Leopoldo Attilio |
PCI |
Membro
dal 23 luglio 1981
|
MERZAGORA Cesare |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
all'11 marzo 1982
|
MONSELLATO Amleto Sostituito da Francesco DI NICOLA dal 5 aprile 1980 al 17 ottobre 1980. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 4 agosto 1981
|
MONTALE Eugenio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Claudio VENANZETTI. |
Repubblicano |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 3 agosto 1979
|
Repubblicano |
Membro
dal 16 aprile 1980
Deceduto il 12 settembre 1981 |
|
ORIANA Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PALA Pietro |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PASTI Nino |
Fino all'8 marzo 1982 Sin. Ind. Dal 9 marzo 1982 Misto |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PASTORINO Carlo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PECCHIOLI Ugo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PINNA Pietro |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
PINTO Biagio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Claudio VENANZETTI. |
Repubblicano |
Membro
dal 23 settembre 1981
|
SCHIETROMA Dante |
PSDI |
Presidente
dall'11 luglio 1979
al 18 giugno 1980
|
Sostituito da
Egidio ARIOSTO
dal 28 giugno 1981 all'11 luglio 1983. |
PSDI |
Membro
dal 19 giugno 1980
|
SIGNORI Silvano |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
TOLOMELLI Araldo |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1979
|
VENANZETTI Claudio Sostituito da Eugenio MONTALE dall'11 luglio 1979 al 3 agosto 1979. |
Repubblicano |
Membro
dall'11 luglio 1979
al 5 aprile 1980
|
Repubblicano |
Membro
dal 23 settembre 1981
|
|
ZITO Sisinio Sostituito da Fabio MARAVALLE dal 5 agosto 1981 al 30 settembre 1982. |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1981
al 14 dicembre 1982
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Fabio MARAVALLE. |
PSI |
Membro
dal 15 dicembre 1982
|