Commissione parlamentare per il parere al Governo sui decreti da emanare in esecuzione dei trattati di Lussemburgo del 21 e 22 aprile 1970
(Legge 23 dicembre 1970, n. 1185, e legge 26 novembre 1975, n. 748)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALBERTINI Francesco |
PSI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
ARTIERI Giovanni |
DN-CD |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
BERSANI Giovanni |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
BOLLINI Rodolfo Pietro |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
DE SABBATA Giorgio |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
LAZZARI Elia |
Sin. Ind. |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
LIGIOS Stefano Giosue' |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
al 28 marzo 1979
|
MITTERDORFER Karl |
Misto |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
PECORARO Antonio |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
PIERALLI Piero |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
SASSONE Irmo |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
SCELBA Mario |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
VERNASCHI Vincenzo |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
Deputati | ||
BATTAGLIA Adolfo |
Repubblicano |
Membro
dall'8 giugno 1977
al 28 marzo 1979
|
BOTTARELLI Pier Giorgio |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
CARDIA Umberto |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
CITTERIO Ezio |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
DI GIANNANTONIO Natalino |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
GALLUZZI Carlo Alberto |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
GORIA Giovanni |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
GOTTARDO Natale |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
LEZZI Pietro |
PSI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
RUBBI Antonio |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
SANDRI Renato |
PCI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
SEDATI Giacomo |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
VINEIS Manlio |
PSI |
Membro
dall'8 giugno 1977
|
VIZZINI Carlo |
PSDI |
Membro
dall'8 giugno 1977
al 28 marzo 1979
|