Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sulla cassa depositi e prestiti
(TU 2.1.1913,n.453,Libro I,art.3;legge 6.6.1973,n.327,art.1;artt.19 e 19-bis DL 10.11.1978,n.702,conv. in legge 8.1.1979,n.3;art.5,c9 DL 30.9.2003,conv. in legge 24.11.2003,n.326)
VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 24 novembre 1976
Ufficio di Presidenza
Componenti |
Gruppi di appartenenza |
Periodi di appartenenza |
Presidente |
COLELLA Pietro, Senatore
|
DC |
|
Vicepresidente |
BONAZZI Renzo, Senatore
|
PCI |
|
Riepilogo della composizione
Membri effettivi
Componenti |
Gruppi di appartenenza |
Periodi di appartenenza |
Senatori |
BONAZZI Renzo
|
PCI |
Membro
dal 13 ottobre 1976
al 23 novembre 1976
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 24 novembre 1976
|
COLELLA Pietro
|
DC |
Membro
dal 13 ottobre 1976
al 23 novembre 1976
|
|
DC |
Presidente
dal 24 novembre 1976
|
PALA Pietro
|
DC |
Membro
dal 13 ottobre 1976
|
Deputati |
BOTTA Giuseppe
|
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1976
|
CIAMPAGLIA Alberto
|
PSDI |
Membro
dal 28 ottobre 1976
al 28 marzo 1979
|
SARTI Armando
|
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1976
|