Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Ufficio di Presidenza costituito il 27 luglio 1976
Rinnovo biennale il 27 luglio 1978
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
GUI Luigi |
DC |
Fino al 28 marzo 1977
|
MURMURA Antonino |
DC |
Dal 29 marzo 1977
|
Vicepresidenti | ||
AGRIMI Alessandro |
DC |
Fino al 23 maggio 1977
|
BERTI Antonio |
PCI |
|
MANCINO Nicola |
DC |
Dal 28 settembre 1977
|
Segretari | ||
CARNESELLA Giacomo |
PSI |
|
SENESE Antonino |
DC |
|
CAMPOPIANO Guido |
PSI |
Dal 27 luglio 1978
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABBADESSA Giuseppe |
Fino al 31 gennaio 1977 MSI - DN Dal 1 febbraio 1977 Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 febbraio 1977
|
AGRIMI Alessandro |
DC |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
al 23 maggio 1977
|
ANDO' Oscar |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
BERTI Antonio |
PCI |
Vicepresidente
dal 27 luglio 1976
|
BONAZZI Renzo |
PCI |
Membro
dal 29 gennaio 1979
|
BONIFACIO Francesco Paolo Sostituito da Gian Carlo RUFFINO dal 27 luglio 1978 al 20 marzo 1979. |
DC |
Membro
dal 24 maggio 1977
|
BRANCA Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
CAMPOPIANO Guido |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1978
|
CARNESELLA Giacomo |
PSI |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
COLOMBO Vittorino (V.) |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
COSSUTTA Armando |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
DE SIMONE Domenico |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 28 gennaio 1979
|
GHERBEZ Gabriella |
PCI |
Membro
dal 29 luglio 1976
al 24 aprile 1979
|
GUI Luigi |
DC |
Presidente
dal 27 luglio 1976
al 28 marzo 1977
|
DC |
Membro
dal 29 marzo 1977
|
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MAFFIOLETTI Roberto |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MANCINO Nicola |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 27 settembre 1977
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 settembre 1977
|
|
MARTINAZZOLI Mino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MODICA Enzo |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 28 marzo 1977
|
DC |
Presidente
dal 29 marzo 1977
|
|
NENCIONI Gastone |
DN-CD |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
PASTORINO Carlo Sostituito da Benedetto TODINI dal 6 agosto 1976 al 26 luglio 1978. Sostituito da Benedetto TODINI dal 27 luglio 1978 al 20 marzo 1979. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
PERNA Edoardo Romano |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
al 15 marzo 1978
|
RUFFINO Gian Carlo In sostituzione del Ministro Francesco Paolo BONIFACIO. |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1978
al 20 marzo 1979
|
SARAGAT Giuseppe |
Fino al 31 gennaio 1977 PSDI - Lib. Dal 1 febbraio 1977 PSDI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SENESE Antonino |
DC |
Segretario
dal 27 luglio 1976
|
SIGNORELLO Nicola |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
SPADOLINI Giovanni |
Repubblicano |
Membro
dal 15 febbraio 1977
|
TODINI Benedetto In sostituzione del Ministro Carlo PASTORINO. |
DC |
Membro
dal 6 agosto 1976
al 26 luglio 1978
|
DC |
Membro
dal 27 luglio 1978
al 20 marzo 1979
|
|
TOURN Maria Luisa |
PCI |
Membro
dal 16 marzo 1978
al 25 luglio 1978
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VALENZA Pietro |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VENANZI Mario |
PCI |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
VERNASCHI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 27 luglio 1976
|
ZAPPULLI Cesare |
Misto |
Membro
dal 27 luglio 1976
|