Commissione parlamentare per la localizzazione degli impianti per la produzione di energia elettrica
(Legge 18 dicembre 1973, n. 880, art. 2, e legge 2 agosto 1975, n. 393)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALESSANDRINI Pio |
DC |
Membro
dal 13 agosto 1974
|
BERTONE Flavio Luigi |
PCI |
Membro
dal 13 agosto 1974
|
CIRIELLI Silvio |
PSDI |
Membro
dal 13 agosto 1974
|
DALVIT Luigi |
DC |
Membro
dal 13 agosto 1974
|
VERONESI Protogene |
PCI |
Membro
dal 13 agosto 1974
|
Deputati | ||
FAGONE Salvatore Fausto |
PSI |
Membro
dal 12 agosto 1974
|
FUSARO Leandro |
DC |
Membro
dal 12 agosto 1974
|
MARCHIO Michele |
MSI-DN |
Membro
dal 12 agosto 1974
|
MAZZOTTA Roberto |
DC |
Membro
dal 12 agosto 1974
|
TRIVA Rubes |
PCI |
Membro
dal 12 agosto 1974
|