Commissione parlamentare per il parere al Governo sui testi unici concernenti la riforma tributaria
(Leggi 9.10.1971, n. 825, art. 17, commi 1^ e 2^; 6.12.1971, n. 1036, art. 1; 24.7.1972, n. 321, art. 2; 14.8.1974, n.354,art.2; 2.12.1975,n.576,art.30; 24.4.1980, n. 146, art. 48)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 2 agosto 1972
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
VICENTINI Rodolfo, Deputato |
DC |
Deceduto il 19 dicembre 1974 |
LA LOGGIA Giuseppe, Deputato |
DC |
Dal 19 dicembre 1974
|
Vicepresidenti | ||
BORSARI Luigi, Senatore |
PCI |
|
MAZZEI Luigi, Senatore |
Misto |
|
Segretari | ||
CASCIO Armando, Deputato |
PSI |
Fino al 23 settembre 1974
Dimissioni accettate il 25 settembre 1974 |
REBECCHINI Francesco, Senatore |
DC |
Fino al 25 settembre 1973
|
ASSIRELLI Elio, Senatore |
DC |
Dal 26 settembre 1973
|
SPINELLI Aldo, Deputato |
PSI |
Dal 7 dicembre 1974
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ACCILI Achille |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
all'11 agosto 1972
|
ASSIRELLI Elio |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1972
al 25 settembre 1973
|
DC |
Segretario
dal 26 settembre 1973
|
|
BACCHI Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 10 agosto 1972
|
BERGAMASCO Giorgio |
PLI |
Membro
dal 20 maggio 1974
|
BORRACCINO Domenico |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
BORSARI Luigi |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 1 agosto 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dal 2 agosto 1972
|
|
BROSIO Manlio |
PLI |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 20 maggio 1974
|
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1972
al 29 maggio 1973
|
DC |
Membro
dal 24 luglio 1973
|
|
CORRETTO Nicola |
PSI |
Membro
dal 14 gennaio 1975
|
CUCINELLI Aldo |
PSI |
Membro
dal 26 luglio 1973
|
DE PONTI Ubaldo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
FRACASSI Giuseppe |
DC |
Membro
dall'11 agosto 1972
al 12 luglio 1973
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 12 luglio 1973
|
LICINI Paolo |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 14 gennaio 1975
|
MARANGONI Cesare |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
MARTINELLI Mario |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 2 agosto 1972
|
MAZZEI Luigi |
Misto |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 1 agosto 1972
|
Misto |
Vicepresidente
dal 2 agosto 1972
|
|
PASTORINO Carlo |
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
PAZIENZA Michele |
MSI - DN |
Membro
dal 10 agosto 1972
|
POERIO Pasquale |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
REBECCHINI Francesco |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 1 agosto 1972
|
DC |
Segretario
dal 2 agosto 1972
al 25 settembre 1973
|
|
SEGNANA Remo |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 1 agosto 1972
|
DC |
Membro
dal 29 maggio 1973
|
|
SPIGAROLI Alberto |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1973
al 16 marzo 1974
|
ZUGNO Faustino |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
Deceduto il 9 dicembre 1975 |
Deputati | ||
ASCARI RACCAGNI Renato |
Repubblicano |
Membro
dal 6 dicembre 1974
al 27 febbraio 1976
|
AZZARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 12 luglio 1973
|
BUZZONI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
CASCIO Armando |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 1 agosto 1972
|
PSI |
Segretario
dal 2 agosto 1972
al 23 settembre 1974
|
|
CIAMPAGLIA Alberto |
PSDI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
CIRILLO Mario |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
COCCO Maria |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1975
|
COLOMBO Vittorino (L.) |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
all'8 agosto 1972
|
DE VIDOVICH Renzo |
MSI-DN |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
FRAU Aventino |
DC |
Membro
dall'8 agosto 1972
|
LA LOGGIA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 18 dicembre 1974
|
DC |
Presidente
dal 19 dicembre 1974
|
|
MALFATTI Franco |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
PANDOLFI Filippo Maria |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 28 novembre 1974
|
POSTAL Giorgio |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1975
|
PRANDINI Giovanni |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1973
|
RAFFAELLI Leonello |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
SANTAGATI Orazio |
MSI-DN |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
SGARLATA Marcello |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1973
|
SPINELLI Aldo |
PSI |
Membro
dal 6 dicembre 1974
al 6 dicembre 1974
|
PSI |
Segretario
dal 7 dicembre 1974
|
|
TARABINI Eugenio |
DC |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
VESPIGNANI Veraldo |
PCI |
Membro
dal 25 luglio 1972
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1972
al 1 agosto 1972
|
DC |
Presidente
dal 2 agosto 1972
Deceduto il 19 dicembre 1974 |
|
VISENTINI Bruno |
Repubblicano |
Membro
dal 25 luglio 1972
al 23 novembre 1974
|
Repubblicano |
Membro
dal 27 febbraio 1976
|