Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Lavoro, previdenza sociale)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
POZZAR Vittorio |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
AZIMONTI Pierino |
DC |
Fino al 10 luglio 1974
|
FERRALASCO Giuseppe |
PSI |
Dall'11 luglio 1974
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
|
Segretari | ||
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
Fino al 10 luglio 1974
|
GAROLI Giuseppe |
PCI |
Dall'11 luglio 1974
al 25 marzo 1976
|
BIANCHI Aldo |
PCI |
Dal 13 aprile 1976
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ACCILI Achille In sostituzione del Ministro Mario TOROS. |
DC |
Membro
dal 25 settembre 1973
al 10 ottobre 1973
|
AZIMONTI Pierino |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
BIANCHI Aldo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 12 aprile 1976
|
PCI |
Segretario
dal 13 aprile 1976
|
|
BONAZZI Delio |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BOSCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
Dimissioni accettate il 18 luglio 1972 |
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 28 febbraio 1973
|
CENGARLE Onorio Sostituito da Giorgio OLIVA dal 1 agosto 1973 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
COPPO Dionigi Sostituito da Carlo TORELLI dal 4 luglio 1972 al 23 novembre 1974. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 12 dicembre 1974
|
CORRETTO Nicola |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 9 agosto 1972
|
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
|
|
DERIU Francesco Sostituito da Carmelo Francesco SALERNO dal 4 luglio 1972 al 20 novembre 1972. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 20 novembre 1972
|
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
|
DE SANCTIS Valerio |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
FERMARIELLO Carlo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
|
|
FERRALASCO Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PSI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1974
|
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 1 marzo 1973
al 20 gennaio 1975
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Girolamo LA PENNA. |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1975
al 4 febbraio 1975
|
DC |
Membro
dal 5 febbraio 1975
Deceduto il 4 agosto 1975 |
|
FILLIETROZ Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 1 marzo 1973
|
FRANCO Francesco |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
GAROLI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
PCI |
Segretario
dall'11 luglio 1974
al 25 marzo 1976
|
|
PCI |
Membro
dal 26 marzo 1976
|
|
GAUDIO Domenico |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
GIULIANO Aniello |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
LA PENNA Girolamo Sostituito da Francesco FERRARI dal 21 gennaio 1975 al 4 febbraio 1975. |
DC |
Membro
dal 21 gennaio 1975
al 4 febbraio 1975
|
MANENTE COMUNALE Peppino |
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1972
|
OLIVA Giorgio In sostituzione del Sottosegretario di Stato Onorio CENGARLE. |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
PACINI Arturo In sostituzione del Ministro Mario TOROS. |
DC |
Membro
dall'11 ottobre 1973
|
PERRINO Vitantonio |
DC |
Membro
dal 10 ottobre 1975
|
PISANO' Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
POZZAR Vittorio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1972
|
|
RICCI Cristoforo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
RIZZO Antonino |
DC |
Membro
dal 22 maggio 1975
|
ROBBA Arturo |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
RUSSO Arcangelo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto l'11 maggio 1975 |
SALERNO Carmelo Francesco In sostituzione del Sottosegretario di Stato Francesco DERIU. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 20 novembre 1972
|
SANTONASTASO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PSI |
Segretario
dall'11 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
SENESE Ignazio Vincenzo Sostituito da Carlo TORELLI dal 13 dicembre 1974 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 13 dicembre 1974
|
SICA Salvatore |
DC |
Membro
dal 20 luglio 1972
|
TORELLI Carlo In sostituzione del Ministro Dionigi COPPO. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 23 novembre 1974
|
DC |
Membro
dal 13 dicembre 1974
|
|
TOROS Mario Sostituito da Achille ACCILI dal 25 settembre 1973 al 10 ottobre 1973. Sostituito da Arturo PACINI dall'11 ottobre 1973 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VIGNOLA Mario |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 24 luglio 1973
|
VIGNOLO Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ZICCARDI Angelo Raffaele |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|