Commissioni e Giunte
1ª Commissione permanente
(Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione)VI Legislatura
(dal 25 maggio 1972 al 4 luglio 1976)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 luglio 1972
Rinnovo biennale l'11 luglio 1974
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
TESAURO Alfonso |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
AGRIMI Alessandro |
DC |
Fino al 10 luglio 1974
|
MODICA Enzo |
PCI |
Fino al 21 maggio 1975
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Dal 16 luglio 1974
|
GERMANO Pietro |
PCI |
Dal 26 giugno 1975
|
Segretari | ||
TREU Renato |
DC |
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Fino al 4 febbraio 1974
|
BUCCINI Domenico |
PSI |
Dal 5 febbraio 1974
al 10 luglio 1974
|
GERMANO Pietro |
PCI |
Dal 16 luglio 1974
al 25 giugno 1975
|
MARSELLI Carlo |
PCI |
Dal 2 luglio 1975
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ABENANTE Angelo |
PCI |
Membro
dal 29 marzo 1973
|
AGRIMI Alessandro |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
|
DC |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
|
ARENA Francesco |
PLI |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 6 giugno 1975 |
ARIOSTO Egidio |
PSDI |
Membro
dal 9 gennaio 1975
|
BARBERA Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Franco TEDESCHI. |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 7 luglio 1973
|
BARRA Vincenzo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Bonaventura PICARDI. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 14 marzo 1974
|
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
|
BARTOLOMEI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 4 febbraio 1975
|
BERMANI Alessandro |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 9 marzo 1973
|
BETTIOL Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dal 1 agosto 1973
|
BRANCA Giuseppe |
Sin. Ind. |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BRUGGER Peter |
Misto |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
BUCCINI Domenico |
PSI |
Membro
dal 10 aprile 1973
al 4 febbraio 1974
|
PSI |
Segretario
dal 5 febbraio 1974
al 10 luglio 1974
|
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Bruno LEPRE. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1974
al 23 novembre 1974
|
CORONA Achille Sostituito da Vincenzo GATTO dal 25 luglio 1973 al 14 marzo 1974. |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
COSSUTTA Armando |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
CUCINELLI Aldo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore DE MATTEIS. |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1973
al 14 marzo 1974
|
DALVIT Luigi |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 12 dicembre 1974
|
DE MATTEIS Salvatore |
PSI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
Sostituito da
Agostino VIVIANI
dal 25 luglio 1973 al 24 settembre 1973. Sostituito da Aldo CUCINELLI dal 25 settembre 1973 al 14 marzo 1974. |
PSI |
Segretario
dall'11 luglio 1972
al 4 febbraio 1974
|
PSI |
Membro
dal 5 febbraio 1974
al 15 luglio 1974
|
|
PSI |
Vicepresidente
dal 16 luglio 1974
|
|
FABIANI Mario |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 13 febbraio 1974 |
GATTO Vincenzo In sostituzione del Ministro Achille CORONA. |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 14 marzo 1974
|
GAVA Silvio |
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
GERMANO Pietro |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 15 luglio 1974
|
PCI |
Segretario
dal 16 luglio 1974
al 25 giugno 1975
|
|
PCI |
Vicepresidente
dal 26 giugno 1975
|
|
GERMANO' Stefano |
PLI |
Membro
dal 24 giugno 1975
|
LANFRE' Giovanni |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
LA PENNA Girolamo Sostituito da Carlo PASTORINO dal 5 febbraio 1975 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 5 febbraio 1975
|
LEPRE Bruno Sostituito da Domenico BUCCINI dall'11 luglio 1974 al 23 novembre 1974. |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1974
|
MAFFIOLETTI Roberto |
Fino al 1 agosto 1972 PSIUP Dal 2 agosto 1972 PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
MARIANI Franco |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'11 ottobre 1972
|
MARSELLI Carlo |
PCI |
Membro
dal 17 aprile 1974
al 1 luglio 1975
|
PCI |
Segretario
dal 2 luglio 1975
|
|
MAZZAROLLI Antonio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
MODICA Enzo |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 luglio 1972
al 21 maggio 1975
|
|
PCI |
Membro
dal 22 maggio 1975
|
|
MURMURA Antonino |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
ORLANDO Giulio Cesare Sostituito da Vincenzo BARRA dal 9 aprile 1974 al 4 luglio 1976. |
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
PASTORINO Carlo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Girolamo LA PENNA. |
DC |
Membro
dal 5 febbraio 1975
|
PEPE Giuseppe |
MSI - DN |
Membro
dal 12 ottobre 1972
|
PICARDI Bonaventura Sostituito da Vincenzo BARRA dal 4 luglio 1972 al 14 marzo 1974. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'8 aprile 1974
|
PISANO' Giorgio |
MSI - DN |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1974
|
SANTI Mario In sostituzione del Ministro Adolfo SARTI. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'8 aprile 1974
|
SARTI Adolfo Sostituito da Mario SANTI dal 4 luglio 1972 all'8 aprile 1974. |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'8 aprile 1974
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 28 marzo 1973
|
SEGNI Antonio |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
Deceduto il 1 dicembre 1972 |
SIGNORELLO Nicola |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 31 luglio 1973
|
DC |
Membro
dal 9 aprile 1974
|
|
SPATARO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 1 marzo 1973
all'8 aprile 1974
|
TEDESCHI Franco Sostituito da Giuseppe BARBERA dal 4 luglio 1972 al 7 luglio 1973. |
PSDI |
Membro
dal 4 luglio 1972
all'8 gennaio 1975
|
TESAURO Alfonso |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Presidente
dall'11 luglio 1972
|
|
TOGNI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 13 dicembre 1974
|
TREU Renato |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
al 10 luglio 1972
|
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1972
|
|
VENANZI Mario |
PCI |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VERNASCHI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 4 luglio 1972
|
VIVIANI Agostino In sostituzione del Sottosegretario di Stato Salvatore DE MATTEIS. |
PSI |
Membro
dal 25 luglio 1973
al 24 settembre 1973
|