Commissione parlamentare per il parere al Governo sulle norme delegate in materia di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali
Legge 19 gennaio 1963, n. 15, artt. 30 e 31; prorogata con legge 11 marzo 1965, n. 158; cfr. dPR 30 giugno 1965, n. 1124 (in GU 257 del 1965, S.O.)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Scioglimento il 30 giugno 1965
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
BITOSSI Renato |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
MINELLA MOLINARI Angiola |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
ROTTA Cesare |
PLI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
VACCHETTA Ferdinando |
PCI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
VIGLIANESI Italo |
PSDI |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
ZANE Francesco |
DC |
Membro
dal 4 febbraio 1964
al 30 giugno 1965
|
Deputati | ||
ARMAROLI Silvano |
PSI |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
DE MARZI Fernando |
DC |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
GITTI Salvatore Angelo |
DC |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
MAZZONI Guido |
PCI |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
NALDINI Vittorio |
PSIUP |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
NUCCI Guglielmo |
DC |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
ROBERTI Giovanni |
MSI |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
ROSSINOVICH Gian Franco |
PCI |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|
SPINELLI Antonino |
DC |
Membro
dal 30 gennaio 1964
al 30 giugno 1965
|