Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Industria, commercio interno ed estero, turismo)IV Legislatura
(dal 16 maggio 1963 al 4 giugno 1968)
Ufficio di Presidenza costituito il 5 luglio 1963
Rinnovo biennale il 6 luglio 1965
2º rinnovo biennale il 7 luglio 1967
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BUSSI Antonio |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
BANFI Arialdo |
PSI |
Fino al 7 dicembre 1963
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Dal 24 marzo 1965
|
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
|
JODICE Generoso |
PSI |
Dal 23 gennaio 1964
al 28 settembre 1964
|
Segretari | ||
MONGELLI Francesco Paolo |
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
|
VACCHETTA Ferdinando |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ASARO Nicolo' |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 marzo 1964
|
ATTAGUILE Gioacchino |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
AUDISIO Walter |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BANFI Arialdo |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PSI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
al 7 dicembre 1963
|
|
Sostituito da
Generoso JODICE
dall'8 dicembre 1963 al 21 gennaio 1964. |
PSI |
Membro
dall'8 dicembre 1963
al 21 gennaio 1964
|
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 23 marzo 1965
|
|
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Vicepresidente
dal 24 marzo 1965
|
|
BERLANDA Paolo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BERNARDI Giovanni |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 29 settembre 1964
|
BERNARDINETTI Marzio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BO Giorgio Sostituito da Osvaldo CAGNASSO dal 3 luglio 1963 al 24 gennaio 1964. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 24 gennaio 1964
|
BONACINA Ercole In sostituzione del Sottosegretario di Stato Arialdo BANFI. |
PSI |
Membro
dal 12 marzo 1964
al 25 luglio 1964
|
BONAFINI Ugo |
Fino al 10 novembre 1966 PSI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
BUSSI Antonio |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
DC |
Presidente
dal 5 luglio 1963
|
|
CAGNASSO Osvaldo In sostituzione del Ministro Giorgio BO. |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 24 gennaio 1964
|
CARUBIA Olindo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
CERRETI Giulio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
D'ANGELOSANTE Francesco Paolo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 19 aprile 1966
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 17 luglio 1963
al 30 settembre 1963
|
FORMA Renzo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 5 dicembre 1967
|
FRANCAVILLA Carlo |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
GIUNTOLI Grazia |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 16 luglio 1963
|
Fino all'11 marzo 1968 DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
|
JODICE Generoso In sostituzione del Sottosegretario di Stato Arialdo BANFI. |
PSI |
Membro
dall'8 dicembre 1963
al 21 gennaio 1964
|
PSI |
Membro
dal 22 gennaio 1964
al 22 gennaio 1964
|
|
PSI |
Vicepresidente
dal 23 gennaio 1964
al 28 settembre 1964
|
|
LATANZA Domenico |
MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
LO GIUDICE Barbaro |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 23 gennaio 1964
|
MAMMUCARI Mario |
PCI |
Membro
dal 20 aprile 1966
|
MASCIALE Angelo Custode |
PSIUP |
Membro
dal 21 ottobre 1966
al 9 novembre 1966
|
MERLONI Aristide |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1963
|
MONGELLI Francesco Paolo |
PSDI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
Fino al 10 novembre 1966 PSDI Dall'11 novembre 1966 PSI-PSDI unificati |
Segretario
dal 5 luglio 1963
|
|
MONTAGNANI MARELLI Piero |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Vicepresidente
dal 5 luglio 1963
|
|
MORO Gerolamo Lino |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PASSONI Pier Luigi |
PSIUP |
Membro
dal 15 aprile 1964
al 20 ottobre 1966
|
PSIUP |
Membro
dal 10 novembre 1966
|
|
PERUGINI Arturo |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
PONTE Salvatore |
Fino al 17 luglio 1963 Misto Dal 18 luglio 1963 MSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
SAILIS Enrico |
DC |
Membro
dal 6 dicembre 1967
Deceduto il 16 dicembre 1967 |
SALERNI Achille |
PSI |
Membro
dal 3 luglio 1963
all'11 marzo 1964
|
SECCI Emilio |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
VACCHETTA Ferdinando |
PCI |
Membro
dal 3 luglio 1963
al 4 luglio 1963
|
PCI |
Segretario
dal 5 luglio 1963
|
|
VECELLIO Pietro |
DC |
Membro
dal 24 gennaio 1964
|
VERONESI Enzo |
PLI |
Membro
dal 3 luglio 1963
Dimissioni accettate il 28 febbraio 1968 |
ZANNINI Gino |
DC |
Membro
dal 3 luglio 1963
|