Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'amministrazione del debito pubblico
(D. L. 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1; testo unico 14 febbraio 1963, n. 1343, articoli 90 e 91)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
FRANZINI Guido |
Misto |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
GIACOMETTI Guido |
PSI |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
VALMARANA Giustino |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
Deputati | ||
DOSI Mario |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1959
|
RAFFAELLI Leonello |
PCI |
Membro
dall'11 luglio 1958
|
SCHIRATTI Guglielmo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
al 16 giugno 1959
|
VICENTINI Rodolfo |
DC |
Membro
dall'11 luglio 1958
|