Commissioni e Giunte
Commissione speciale per l'esame del disegno di legge concernente provvedimenti straordinari per l'Abruzzo (n. 409)
III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 23 aprile 1959
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
BUSSI Antonio |
DC |
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
|
Segretari | ||
JODICE Generoso |
PSI |
|
ANGELINI Cesare |
DC |
Fino al 28 luglio 1960
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Dal 27 ottobre 1961
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANGELINI Cesare |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 22 aprile 1959
|
DC |
Segretario
dal 23 aprile 1959
al 28 luglio 1960
|
|
BELLISARIO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
BOLETTIERI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 26 ottobre 1961
|
DC |
Segretario
dal 27 ottobre 1961
|
|
BUIZZA Angelo |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 1 agosto 1960
|
BUSSI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 22 aprile 1959
|
DC |
Vicepresidente
dal 23 aprile 1959
|
|
CERABONA Francesco |
Misto |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 28 luglio 1960
|
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 28 luglio 1960
|
CHIOLA Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
FLORENA Arcangelo |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1961
|
JODICE Generoso |
PSI |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 22 aprile 1959
|
PSI |
Segretario
dal 23 aprile 1959
|
|
LEONE Leo |
PCI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
MAGLIANO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 2 agosto 1960
|
MARAZZITA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
MERLONI Aristide |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
MILILLO Vincenzo |
PSI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
MONNI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
PAGNI Renato |
DC |
Membro
dal 25 maggio 1960
|
PESSI Secondo |
Fino al 9 giugno 1961 PCI Dal 3 ottobre 1961 PSI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 22 aprile 1959
|
DC |
Presidente
dal 23 aprile 1959
|
|
SIMONUCCI Bruno |
PCI |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 21 aprile 1959
al 22 aprile 1959
|
PCI |
Vicepresidente
dal 23 aprile 1959
|
|
TIRABASSI Angelo Donato |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
VACCARO Nicola |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1961
|
ZANOTTI BIANCO Umberto |
Misto |
Membro
dal 21 aprile 1959
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 21 aprile 1959
Deceduto il 20 febbraio 1960 |