Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Lavori pubblici, Trasporti, Poste e Telecomunicazioni e Marina Mercantile)III Legislatura
(dal 12 giugno 1958 al 15 maggio 1963)
Ufficio di Presidenza costituito il 10 luglio 1958
Rinnovo biennale il 5 luglio 1960
2º rinnovo biennale l'11 luglio 1962
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
CORBELLINI Guido |
DC |
Fino al 28 maggio 1962
|
ROMANO Domenico |
DC |
Dal 27 giugno 1962
|
Vicepresidenti | ||
ROMANO Domenico |
DC |
Fino al 26 giugno 1962
|
GARLATO Giuseppe |
DC |
Dal 4 luglio 1962
|
BARDELLINI Giuseppe |
PSI |
|
Segretari | ||
AMIGONI Pietro |
DC |
|
GAIANI Luigi |
PCI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AMIGONI Pietro |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
ANGELINI Armando Sostituito da Amor TARTUFOLI dal 9 luglio 1958 al 26 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 26 giugno 1962
|
BARDELLINI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PSI |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
|
|
BUIZZA Angelo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CARON Giuseppe |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1959
Dimissioni accettate il 4 dicembre 1959 |
CERULLI IRELLI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
all'11 luglio 1958
|
CERVELLATI Ennio |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
CORBELLINI Guido |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Presidente
dal 10 luglio 1958
al 28 maggio 1962
|
|
Sostituito da
Vincenzo INDELLI
dal 27 giugno 1962 al 15 maggio 1963. |
DC |
Membro
dal 29 maggio 1962
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI - PNM, poi MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
DE LUCA Luca |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 maggio 1960
|
DE UNTERRICHTER Guido In sostituzione del Sottosegretario di Stato Giuseppe GARLATO. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 28 luglio 1960
|
DC |
Membro
dal 5 dicembre 1960
|
|
FIORENTINO Gaetano |
Fino al 15 dicembre 1959 Misto Dal 16 dicembre 1959 MSI - PDI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
FLORENA Arcangelo |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
FOCACCIA Basilio |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GAIANI Luigi |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
PCI |
Segretario
dal 10 luglio 1958
|
|
GARLATO Giuseppe Sostituito da Guido DE UNTERRICHTER dal 9 luglio 1958 al 28 luglio 1960. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 3 luglio 1962
|
DC |
Vicepresidente
dal 4 luglio 1962
|
|
GENCO Giacinto |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GOMBI Bruno |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
GRAMPA Mario |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 24 settembre 1958
|
IMPERIALE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 10 maggio 1960
|
INDELLI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 17 dicembre 1959
al 4 dicembre 1960
|
In sostituzione
del Ministro Guido CORBELLINI. |
DC |
Membro
dal 27 giugno 1962
|
JERVOLINO Angelo Raffaele |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 2 marzo 1959
|
OTTOLENGHI Giacomo |
PSI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 12 luglio 1958
|
ROMANO Domenico |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 9 luglio 1958
|
DC |
Vicepresidente
dal 10 luglio 1958
al 26 giugno 1962
|
|
DC |
Presidente
dal 27 giugno 1962
|
|
SACCHETTI Walter |
PCI |
Membro
dal 9 luglio 1958
|
SAVIO Edgardo |
Misto |
Membro
dal 9 luglio 1958
Deceduto il 25 dicembre 1961 |
SOLARI Fermo |
PSI |
Membro
dal 25 settembre 1958
|
TARTUFOLI Amor In sostituzione del Ministro Armando ANGELINI. |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1958
al 26 luglio 1960
|
VACCARO Nicola |
DC |
Membro
dal 27 giugno 1962
|