Commissione parlamentare per lo studio della procedura d'esame dei bilanci
II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 22 ottobre 1955
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERTONE Giovanni Battista, Senatore |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
MOLE' Enrico, Senatore |
Dem. Ind. Sin. |
|
FERRERI Pietro, Deputato |
DC |
|
Segretari | ||
CHIARAMELLO Domenico, Deputato |
PSDI |
|
TERRAGNI Attilio, Senatore |
PNM |
Deceduto il 14 febbraio 1958 |
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERTONE Giovanni Battista |
DC |
Presidente
dal 22 ottobre 1955
|
CIANCA Alberto |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
CROLLALANZA Araldo |
MSI |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
GAVA Silvio |
DC |
Membro
dal 20 febbraio 1956
|
MOLE' Enrico |
Dem. Ind. Sin. |
Vicepresidente
dal 22 ottobre 1955
|
PESENTI Antonio |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
RICCIO Mario |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
RODA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
SCHIAVI Alessandro |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
TERRACINI Umberto |
PCI |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
TERRAGNI Attilio |
PNM |
Segretario
dal 22 ottobre 1955
Deceduto il 14 febbraio 1958 |
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1955
|
ZOLI Adone |
DC |
Membro
dal 22 ottobre 1955
al 16 febbraio 1956
|
Deputati | ||
ANGIOY Giovanni Maria |
MSI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
ASSENNATO Mario |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
CHIARAMELLO Domenico |
PSDI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
al 21 ottobre 1955
|
PSDI |
Segretario
dal 22 ottobre 1955
|
|
DUGONI Eugenio |
PSI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
Dimissioni accettate il 21 gennaio 1958 |
FALETRA Guido |
PCI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
FERRERI Pietro |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1955
al 21 ottobre 1955
|
DC |
Vicepresidente
dal 22 ottobre 1955
|
|
GHISLANDI Guglielmo |
PSI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
MALAGODI Giovanni |
PLI |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
MAROTTA Michele Enrico |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
MUSCARIELLO Giuseppe |
Fino al 21 dicembre 1956 PNM Dal 22 dicembre 1956 PMP |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
SCOCA Salvatore |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|
TESAURO Alfonso |
DC |
Membro
dal 1 ottobre 1955
|