Commissione consultiva parlamentare per le norme di attuazione della legge 13 marzo 1950, n. 120, concernente norme relative all'ordinamento dell'Istituto nazionale di assistenza per i dipendenti degli enti locali (INADEL)
Legge 13 marzo 1950, n. 120, articolo 21II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 6 ottobre 1953
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
PIOLA Giacomo, Senatore |
DC |
Fino all'8 luglio 1955
|
TUPINI Umberto, Senatore |
DC |
Dal 13 dicembre 1955
|
Vicepresidenti | ||
NASI Virgilio, Senatore |
Dem. Ind. Sin. |
|
TRABUCCHI Giuseppe, Senatore |
DC |
Fino al 13 dicembre 1955
|
CAPPUGI Renato, Deputato |
DC |
Dal 14 dicembre 1955
|
Segretari | ||
CACCURI Edmondo, Deputato |
DC |
|
BARBARESCHI Gaetano, Senatore |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ARCUDI Domenico |
PNM |
Membro
dal 6 ottobre 1953
al 19 luglio 1954
|
ASARO Filippo |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
BARBARESCHI Gaetano |
PSI |
Segretario
dal 6 ottobre 1953
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
CLEMENTE Pasquale |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
CORSINI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
MOLINARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 9 luglio 1955
|
NASI Virgilio |
Dem. Ind. Sin. |
Vicepresidente
dal 6 ottobre 1953
|
PIOLA Giacomo |
DC |
Presidente
dal 6 ottobre 1953
all'8 luglio 1955
|
SCHIAVONE Domenico |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
TRABUCCHI Giuseppe |
DC |
Vicepresidente
dal 6 ottobre 1953
al 13 dicembre 1955
|
TUPINI Umberto |
DC |
Presidente
dal 13 dicembre 1955
|
ZAGAMI Leopoldo |
Fino al 7 novembre 1956 PNM Dall'8 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 19 luglio 1954
|
Deputati | ||
ANGELINO Paolo |
PSI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
BUCCIARELLI DUCCI Brunetto |
DC |
Membro
dal 18 febbraio 1954
|
CACCURI Edmondo |
DC |
Segretario
dal 6 ottobre 1953
|
CAPPUGI Renato |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
al 13 dicembre 1955
|
DC |
Vicepresidente
dal 14 dicembre 1955
|
|
COVELLI Alfredo |
PNM |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
MARCONI Pasquale |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
MARINO Edoardo |
MSI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
MARTONI Anselmo |
PSDI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
MARTUSCELLI Guido |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|
RUSSO Carlo |
DC |
Membro
dal 6 ottobre 1953
al 18 febbraio 1954
|
VENEGONI Carlo |
PCI |
Membro
dal 6 ottobre 1953
|