Commissioni e Giunte
11ª Commissione permanente
(Igiene e sanita')II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BENEDETTI Luigi |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
|
LORENZI Angelo |
DC |
|
Segretari | ||
PERRIER Stefano |
Lib. Soc. Rep. |
Deceduto il 27 maggio 1956 |
BOCCASSI Carlo |
PCI |
|
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
Dall'11 luglio 1956
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERGANTI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
ANGRISANI Luigi |
Fino al 1 febbraio 1956 Dem. Ind. Sin. Dal 2 febbraio 1956 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ARTIACO Alfonso |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 17 ottobre 1956 |
BENEDETTI Luigi |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
BOCCASSI Carlo |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
CALAUTI Francesco |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CAPORALI Raffaele |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 1 dicembre 1953
|
CENINI Pietro |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 22 febbraio 1956
|
CORTI Carlo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
Dimissioni accettate il 3 luglio 1957 |
CRISCUOLI Gabriele |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 10 luglio 1956
|
DC |
Segretario
dall'11 luglio 1956
|
|
CUSENZA Gaspare |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
|
DE BACCI Fulvio |
Dal 2 dicembre 1953 DC |
Membro
dal 2 dicembre 1953
al 2 dicembre 1954
|
LORENZI Angelo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
MASTROSIMONE Carlo |
Fino al 7 novembre 1956 PNM Dall'8 novembre 1956 Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
NACUCCHI Nicola |
PNM |
Membro
dal 20 novembre 1956
|
NASI Virgilio |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
NEGRO Antonio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PASTORE Raffaele |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PERRIER Stefano |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
Lib. Soc. Rep. |
Segretario
dal 28 luglio 1953
Deceduto il 27 maggio 1956 |
|
PIOLA Giacomo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 7 giugno 1954
|
PRESTISIMONE Pasquale |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 15 giugno 1954
al 20 luglio 1955
|
SAMEK LODOVICI Emanuele |
DC |
Membro
dal 23 febbraio 1956
|
SANTERO Natale In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ennio ZELIOLI LANZINI. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
al 2 luglio 1957
|
SIBILLE Giuseppe Maria |
DC |
Membro
dall'8 giugno 1954
|
SPAGNOLLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 14 giugno 1954
|
SPASARI Tommaso |
DC |
Membro
dal 7 novembre 1956
|
TERRAGNI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 18 luglio 1957
|
TIBALDI Ettore |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
TRIGONA DELLA FLORESTA Ferdinando |
MSI |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
ZELIOLI LANZINI Ennio Sostituito da Natale SANTERO dal 21 luglio 1955 al 2 luglio 1957. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|