Commissioni e Giunte
8ª Commissione permanente
(Agricoltura e Alimentazione)II Legislatura
(dal 25 giugno 1953 all'11 giugno 1958)
Ufficio di Presidenza costituito il 28 luglio 1953
Rinnovo biennale il 21 luglio 1955
2º rinnovo biennale il 12 luglio 1957
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MENGHI Vincenzo |
DC |
|
Vicepresidenti | ||
TRIPEPI Domenico |
Fino al 23 settembre 1957 PNM Dal 24 settembre 1957 Misto |
|
BOSI Ilio |
PCI |
|
Segretari | ||
FERRARI Francesco |
DC |
|
FABBRI Luigi |
PSI |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BOSI Ilio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PCI |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|
|
BOSIA Giuseppe |
Misto |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
BRASCHI Giovanni Sostituito da Angelo DI ROCCO dal 21 luglio 1955 al 2 luglio 1957. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CARELLI Mario |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
CERUTTI Arduino |
PSI |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
COLOMBI Arturo Raffaello |
PCI |
Membro
dal 4 ottobre 1955
|
DARDANELLI Giuseppe |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 22 giugno 1956
|
DE GIOVINE Alfonso |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 18 febbraio 1954
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 19 febbraio 1954
al 2 dicembre 1954
|
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
|
|
DI ROCCO Angelo Sostituito da Amor TARTUFOLI dal 21 luglio 1953 all'11 gennaio 1954. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 2 dicembre 1954
|
In sostituzione
del Ministro Giuseppe MEDICI. |
DC |
Membro
dal 3 dicembre 1954
al 20 luglio 1955
|
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
al 2 luglio 1957
|
|
FABBRI Luigi |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
PSI |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
FANTUZZI Silvio |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 ottobre 1955
|
FERRARI Francesco |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Segretario
dal 28 luglio 1953
|
|
GRAMMATICO Pietro |
Fino al 26 giugno 1956 Dem. Ind. Sin. Dal 27 giugno 1956 PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 luglio 1957
|
GRIECO Ruggero |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 23 luglio 1955 |
IORIO Michelangelo |
PSI |
Membro
dal 4 dicembre 1954
al 9 luglio 1956
|
LIBERALI Ciro |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
MEDICI Giuseppe Sostituito da Alfonso DE GIOVINE dal 19 febbraio 1954 al 2 dicembre 1954. Sostituito da Angelo DI ROCCO dal 3 dicembre 1954 al 20 luglio 1955. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 20 luglio 1955
|
MENGHI Vincenzo |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
DC |
Presidente
dal 28 luglio 1953
|
|
MERLIN Umberto |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1955
|
MONNI Antonio |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PALLASTRELLI Giovanni |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
PETTI Raffaele |
PSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 3 dicembre 1954
|
RAGNO Luigi |
MSI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
RISTORI Pietro |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
ROGADEO Francesco |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 19 novembre 1956
|
PNM |
Membro
dal 25 settembre 1957
|
|
SALARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SALOMONE Rocco Sostituito da Alfonso DE GIOVINE dal 21 luglio 1953 all'11 giugno 1958. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
SCHIAVI Alessandro |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 24 maggio 1955
al 21 giugno 1956
|
SERENI Emilio |
PCI |
Membro
dal 4 ottobre 1955
|
SPAGNA Alessandro |
Dem. Ind. Sin. |
Membro
dal 12 luglio 1957
|
SPEZZANO Francesco |
PCI |
Membro
dal 21 luglio 1953
|
STAGNO Carlo |
Lib. Soc. Rep. |
Membro
dal 21 luglio 1953
Deceduto il 18 marzo 1955 |
TARTUFOLI Amor In sostituzione del Sottosegretario di Stato Angelo DI ROCCO. |
DC |
Membro
dal 21 luglio 1953
all'11 gennaio 1954
|
TRIPEPI Domenico |
PNM |
Membro
dal 21 luglio 1953
al 27 luglio 1953
|
Fino al 23 settembre 1957 PNM Dal 24 settembre 1957 Misto |
Vicepresidente
dal 28 luglio 1953
|