Commissioni e Giunte
Giunta per il regolamento
(Art. 18 del Regolamento)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Presidente
nominato l'8 maggio 1948
Ufficio di Presidenza costituito il 14 maggio 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidenti | ||
BONOMI Ivanoe |
Misto |
Deceduto il 20 aprile 1951 |
DE NICOLA Enrico |
Misto |
Dal 28 aprile 1951
al 24 giugno 1952
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Dal 26 giugno 1952
al 24 marzo 1953
|
RUINI Meuccio |
Misto |
Dal 25 marzo 1953
|
Segretario | ||
RICCIO Mario |
DC |
Dal 14 maggio 1948
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERTI Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 1 giugno 1948
|
AZARA Antonio |
DC |
Membro
dal 26 aprile 1949
|
BERTONE Giovanni Battista |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
dall'8 maggio 1948
al 1 aprile 1949
|
BONOMI Ivanoe |
Dall'8 maggio 1948 Misto |
Presidente
dall'8 maggio 1948
Deceduto il 20 aprile 1951 |
DE NICOLA Enrico |
Misto |
Presidente
dal 28 aprile 1951
al 24 giugno 1952
|
FANTONI Luciano |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
dall'8 maggio 1948
|
LUCIFERO Roberto |
Fino al 19 dicembre 1949 Liberale Dal 20 dicembre 1949 Misto |
Membro
dal 28 giugno 1948
|
MANCINI Pietro |
Dall'8 maggio 1948 PSI |
Membro
dall'8 maggio 1948
|
MOLE' Enrico |
Dem. Sin. |
Membro
dal 28 giugno 1948
|
PARATORE Giuseppe |
Misto |
Presidente
dal 26 giugno 1952
al 24 marzo 1953
|
PERSICO Giovanni |
Dall'8 maggio 1948 US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dall'8 maggio 1948
|
RICCIO Mario |
DC |
Segretario
dal 14 maggio 1948
|
ROMITA Giuseppe |
Dall'8 maggio 1948 PSI |
Membro
dall'8 maggio 1948
al 31 maggio 1948
|
RUINI Meuccio |
Misto |
Presidente
dal 25 marzo 1953
|
TERRACINI Umberto |
Dall'8 maggio 1948 PCI |
Membro
dall'8 maggio 1948
|
TUPINI Umberto |
DC |
Membro
dal 22 settembre 1951
|
ZOLI Adone |
Dall'8 maggio 1948 DC |
Membro
dall'8 maggio 1948
al 25 luglio 1951
|