Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)I Legislatura
(dall'8 maggio 1948 al 24 giugno 1953)
Presidente
eletto il 17 giugno 1948
Ufficio di Presidenza costituito l'8 maggio 1948
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
CASATI Alessandro |
Liberale |
|
Vicepresidenti | ||
CERICA Angelo |
DC |
|
LUSSU Emilio |
Dem. Sin. |
Fino al 18 giugno 1948
|
PERTINI Sandro |
PSI |
Dal 5 agosto 1948
|
Segretari | ||
SALVI Emilio |
DC |
Fino al 28 luglio 1950
|
BARONTINI Ilio |
PCI |
Deceduto il 22 gennaio 1951 |
CEMMI Angelo |
DC |
Dal 29 luglio 1950
|
PALERMO Mario |
PCI |
Dal 31 gennaio 1951
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ANFOSSI Giovanni Secondo In sostituzione del Sottosegretario di Stato Eduardo DI GIOVANNI. |
PSLI |
Membro
dal 17 febbraio 1950
al 5 aprile 1951
|
BARDINI Vittorio |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BARONTINI Ilio |
Dall'8 maggio 1948 PCI |
Segretario
dall'8 maggio 1948
Deceduto il 22 gennaio 1951 |
BELTRAND Spartaco |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
BENCIVENGA Roberto |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 23 ottobre 1949 |
BOERI Giovanni Battista |
Repubblicano |
Membro
dal 26 marzo 1952
|
BRUNA Settimio |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CADORNA Raffaele |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CALDERA Carlo |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CASARDI Ferdinando Sostituito da Giuseppe LAVIA dal 14 febbraio 1950 al 28 luglio 1950. Sostituito da Modesto PANETTI dal 29 luglio 1950 al 25 luglio 1951. |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CASATI Alessandro |
Liberale |
Presidente
dal 17 giugno 1948
|
CEMMI Angelo |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Segretario
dal 29 luglio 1950
|
|
CERICA Angelo |
DC |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
|
CERMENATI Giacomo Attilio |
Dem. Sin. |
Membro
dal 21 marzo 1950
|
CINGOLANI Mario |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
CORNAGGIA MEDICI Giovanni Maria |
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
|
DAMAGGIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DI GIOVANNI Eduardo Sostituito da Giovanni Secondo ANFOSSI dal 17 febbraio 1950 al 5 aprile 1951. |
US, poi PSLI, poi PS (S.I.I.S.) |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 20 giugno 1951
|
ELIA Raffaele |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 14 marzo 1952
|
FACCHINETTI Cipriano |
Repubblicano |
Membro
dal 17 giugno 1948
Deceduto il 17 febbraio 1952 |
FEDELI Armando |
PCI |
Membro
dal 20 febbraio 1951
al 15 gennaio 1952
|
GASPAROTTO Luigi |
Misto |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
GORTANI Michele |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 28 luglio 1950
|
LAVIA Giuseppe In sostituzione del Sottosegretario di Stato Ferdinando CASARDI. |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
LAZZARO Federico |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
LEONE Francesco |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
LUSSU Emilio |
Dem. Sin. |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1948
al 18 giugno 1948
|
Fino al 31 dicembre 1948 Dem. Sin. Dal 1 gennaio 1949 PSI |
Membro
dal 19 giugno 1948
al 21 febbraio 1950
|
|
MAGLI Arcangelo |
DC |
Membro
dal 14 febbraio 1950
al 28 luglio 1950
|
MARTINI Ferdinando |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
MICELI PICARDI Francesco |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
MOLE' Salvatore |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 6 luglio 1948
|
MORANDI Rodolfo |
PSI |
Membro
dall'11 maggio 1950
|
MOSCATELLI Vincenzo |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
OTTANI Raffaele In sostituzione del Sottosegretario di Stato Nicola VACCARO. |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1950
al 25 luglio 1951
|
PALERMO Mario |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 30 gennaio 1951
|
PCI |
Segretario
dal 31 gennaio 1951
|
|
PANETTI Modesto |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
In sostituzione
del Sottosegretario di Stato Ferdinando CASARDI. |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 25 luglio 1951
|
PELLEGRINI Giacomo |
PCI |
Membro
dal 16 gennaio 1952
|
PERTINI Sandro |
PSI |
Membro
dal 7 luglio 1948
al 4 agosto 1948
|
PSI |
Vicepresidente
dal 5 agosto 1948
|
|
RESTAGNO Pier Carlo |
DC |
Membro
dal 15 marzo 1952
|
RICCI Mose' |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 13 febbraio 1950
|
SALVI Emilio |
DC |
Segretario
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
|
|
SANMARTINO Salvatore |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 21 ottobre 1948
|
SECCHIA Pietro |
PCI |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
TIGNINO Rocco Salvatore |
PSI |
Membro
dal 17 giugno 1948
al 28 luglio 1950
|
VACCARO Nicola Sostituito da Raffaele OTTANI dal 31 gennaio 1950 al 25 luglio 1951. |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1948
|
VARALDO Franco |
DC |
Membro
dal 29 luglio 1950
al 14 marzo 1952
|
ZERBOGLIO Adolfo |
PS (S.I.I.S.), poi PSDI |
Membro
dal 21 giugno 1951
al 18 febbraio 1952
|