Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: Commissioni 5° e 11° riunite - DDL assegnati alle Commissioni in sede referente (iter concluso)
(totale: 1 DDL)
-
C. 5809
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL e l' ENPALS, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
15 marzo 1999: Trasmesso alla Camera
5 maggio 1999: Conclusione anomala per stralcio