Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: Commissioni 1° e 3° riunite - DDL assegnati alle Commissioni in sede referente (iter concluso)
(totale: 1 DDL)
-
S. 3919
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonche' disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell' Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura
26 marzo 1999: Trasmesso al Senato
21 luglio 1999: Approvato definitivamente. Legge