Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XVI Legislatura
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
(dal 29 aprile 2008 al 14 marzo 2013)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo
(totale: 27 DDL)
-
C. 98-1225-1284-1325-2680-2754-3191-B
Dep. La Loggia Enrico
Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese
24 ottobre 2011: Trasmesso alla Camera
3 novembre 2011: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1441-BIS-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile
7 marzo 2009: Trasmesso alla Camera
29 aprile 2009: Approvato con modificazioni -
C. 1441-TER-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia
20 maggio 2009: Trasmesso alla Camera
1 luglio 2009: Approvato con modificazioni -
C. 1441-QUATER-B
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
30 novembre 2009: Trasmesso alla Camera
28 gennaio 2010: Approvato con modificazioni -
C. 1441-QUATER-D
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
31 marzo 2010: Trasmesso alla Camera
29 aprile 2010: Approvato con modificazioni -
C. 1441-QUATER-F
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro sviluppo economico Scajola Claudio (Berlusconi-IV) ed altri.
Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro
30 settembre 2010: Trasmesso alla Camera
19 ottobre 2010: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2031
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV)
Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti
18 dicembre 2008: Trasmesso alla Camera
12 febbraio 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2042
Sen. Li Gotti Luigi ed altri.
Adesione della Repubblica italiana al Trattato concluso il 27 maggio 2005 tra il Regno del Belgio, la Repubblica federale di Germania, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, il Granducato di Lussemburgo, il Regno dei Paesi Bassi e la Repubblica d'Austria, relativo all'approfondimento della cooperazione transfrontaliera, in particolare allo scopo di contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale (Trattato di Prum). Istituzione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA. Delega al Governo per l'istituzione dei ruoli tecnici del Corpo di polizia penitenziaria. Modifiche al codice di procedura penale in materia di accertamenti tecnici idonei ad incidere sulla libertà personale
23 dicembre 2008: Trasmesso alla Camera
6 maggio 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2105
Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV), Ministro rifor. per il feder. Bossi Umberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione
23 gennaio 2009: Trasmesso alla Camera
24 marzo 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2180
Pres. Consiglio Berlusconi Silvio (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni in materia di sicurezza pubblica
9 febbraio 2009: Trasmesso alla Camera
14 maggio 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2320
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
19 marzo 2009: Trasmesso alla Camera
20 maggio 2009: Conclusione anomala per stralcio -
C. 2320-BIS-B
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2008
11 giugno 2009: Trasmesso alla Camera
23 giugno 2009: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2449-B
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2009
2 febbraio 2010: Trasmesso alla Camera
20 aprile 2010: Conclusione anomala per stralcio -
C. 2519-3184-3247-3516-3915-4007-4054-B
Dep. Mussolini Alessandra
Disposizioni in materia di riconoscimento dei figli naturali
21 maggio 2012: Trasmesso alla Camera
27 novembre 2012: Approvato definitivamente. Legge -
C. 2555
Sen. Azzollini Antonio ed altri.
Legge di contabilità e finanza pubblica
26 giugno 2009: Trasmesso alla Camera
11 novembre 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2720
Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV), Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV) ed altri.
Adesione della Repubblica italiana al Protocollo di modifica della Convenzione del 1976 sulla limitazione della responsabilità in materia di crediti marittimi, adottato a Londra il 2 maggio 1996, nonché delega al Governo per la sua attuazione
24 settembre 2009: Trasmesso alla Camera
12 novembre 2009: Approvato con modificazioni -
C. 2854-2862-2888-3055-3866-B
Dep. Buttiglione Rocco
Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea
25 ottobre 2012: Trasmesso alla Camera
27 novembre 2012: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3209-BIS-B
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la codificazione in materia di pubblica amministrazione
30 giugno 2011: Trasmesso alla Camera
15 settembre 2011: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3209-BIS-B/TER
Ministro pubbl. amm. e innov. Brunetta Renato (Berlusconi-IV), Ministro sempl. normativa Calderoli Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Delega al Governo per l'emanazione della Carta dei doveri delle amministrazioni pubbliche
27 ottobre 2011: Trasmesso alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 3687
Ministro istruz., univ., ric. Gelmini Mariastella (Berlusconi-IV), Ministro economia e finanze Tremonti Giulio (Berlusconi-IV) ed altri.
Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario
2 agosto 2010: Trasmesso alla Camera
30 novembre 2010: Approvato con modificazioni -
C. 3900
Sen. Giuliano Pasquale
Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense
24 novembre 2010: Trasmesso alla Camera
31 ottobre 2012: Conclusione anomala per stralcio -
C. 3921-B
Dep. Giorgetti Giancarlo ed altri.
Modifiche alla legge 31 dicembre 2009, n. 196, conseguenti alle nuove regole adottate dall'Unione europea in materia di coordinamento delle politiche economiche degli Stati membri
24 marzo 2011: Trasmesso alla Camera
6 aprile 2011: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4059
Ministro politiche europee Ronchi Andrea (Berlusconi-IV), Ministro affari esteri Frattini Franco (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2010
4 febbraio 2011: Trasmesso alla Camera
29 giugno 2011: Conclusione anomala per stralcio -
C. 4434
Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
16 giugno 2011: Trasmesso alla Camera
14 giugno 2012: Approvato con modificazioni -
C. 4434-B
Ministro giustizia Alfano Angelino (Berlusconi-IV), Ministro interno Maroni Roberto (Berlusconi-IV) ed altri.
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
18 ottobre 2012: Trasmesso alla Camera
31 ottobre 2012: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5256
Ministro lavoro Fornero Elsa (Monti-I)
Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita
1 giugno 2012: Trasmesso alla Camera
27 giugno 2012: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5569
Ministro difesa Di Paola Giampaolo (Monti-I)
Delega al Governo per la revisione dello strumento militare nazionale e norme sulla medesima materia
8 novembre 2012: Trasmesso alla Camera
11 dicembre 2012: Approvato definitivamente. Legge