Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 1999
(totale: 27 DDL)
-
C. 5601
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I) ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle disposizioni in materia di dismissione e gestione delle partecipazioni pubbliche
26 gennaio 1999: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 5619
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
29 gennaio 1999: Presentato alla Camera
26 maggio 1999: Approvato -
C. 5630
Dep. MACCANICO ANTONIO
Delega al Governo per l' accorpamento delle consultazioni elettorali e referendarie
2 febbraio 1999: Presentato alla Camera
15 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5809-BIS
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
5 maggio 1999: Approvato -
C. 5809-QUATER
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di immigrazione e condizione dello straniero
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5809-QUINQUIES
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo
5 maggio 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 5858-QUATER
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la riforma del sistema delle tasse e dei diritti marittimi
29 aprile 1999: Presentato alla Camera
11 maggio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6125
Dep. CAROTTI PIETRO FAUSTO
Delega al Governo per il riordino della carriera dei funzionari direttivi e dirigenti della Polizia di Stato
3 giugno 1999: Presentato alla Camera
24 febbraio 2000: Assorbito -
C. 6266
Dep. MARTINO ANTONIO ed altri.
Delega al Governo per la regolamentazione dell' esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all' estero
22 luglio 1999: Presentato alla Camera
21 settembre 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6326
Dep. GIOVANARDI CARLO AMEDEO
Delega al Governo per il nuovo ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' amministrativa nell' Amministrazione della pubblica sicurezza
8 settembre 1999: Presentato alla Camera
24 febbraio 2000: Assorbito -
C. 6395
Dep. SARACENI LUIGI ed altri.
Delega al Governo per la istituzione della provincia di Castrovillari
29 settembre 1999: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 6412
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Funzione Pubblica PIAZZA ANGELO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni riguardanti il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
1 ottobre 1999: Presentato alla Camera
28 giugno 2000: Approvato -
C. 6433
Ministro Difesa Scognamiglio Pasini Carlo Luigi (D'Alema-I), Ministro interno Jervolino Russo Rosa (D'Alema-I) ed altri.
Norme per l' istituzione del servizio militare professionale
8 ottobre 1999: Presentato alla Camera
14 giugno 2000: Approvato -
C. 6470
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l'emanazione di un testo unico in materia di legislazione antimafia
19 ottobre 1999: Presentato alla Camera
21 dicembre 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 6661
Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000
29 dicembre 1999: Presentato alla Camera
26 luglio 2000: Approvato -
S. 2570-BIS
Dep. BONITO FRANCESCO ed altri.
Delega al Governo per il riordino e la semplificazione del sistema sanitario in materia di salvaguardia dell' ambiente e del territorio ( Stralcio dell' articolo 9 del disegno di legge S2570, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 2 marzo 1999 )
2 marzo 1999: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3899
Sen. CARUSO ANTONINO ed altri.
Delega al Governo per l' introduzione di norme a parziale modifica ed integrazione del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, in materia di ordinamento finanziario e contabile degli enti locali
18 marzo 1999: Presentato al Senato
8 aprile 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3902
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Delega al Governo per l' attuazione della direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
19 marzo 1999: Presentato al Senato
31 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3967
Sen. CARUSO ANTONINO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione del nuovo tribunale di Legnano e per la revisione dei circondari di Milano, Busto Arsizio e Monza
16 aprile 1999: Presentato al Senato
22 aprile 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 4150
Sen. Villone Massimo, Sen. D'Alessandro Prisco Franca
Proroga dei termini per l' esercizio delle deleghe di cui agli articoli 10 e 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, in relazione all' adozione del parere parlamentare
12 luglio 1999: Presentato al Senato
22 luglio 1999: Approvato -
S. 4157
Sen. DE ZULUETA CAYETANA ed altri.
Delega al Governo per l' esercizio del diritto di voto da parte dei cittadini italiani temporaneamente all' estero
14 luglio 1999: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 4178
Sen. Senese Salvatore ed altri.
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali
28 luglio 1999: Presentato al Senato
2 novembre 2000: Approvato -
S. 4280
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Delega al Governo per il recepimento della direttiva 98/44/CE sulla protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche
19 ottobre 1999: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 4336
Pres. Consiglio D'Alema Massimo (D'Alema-I), Ministro Finanze Visco Vincenzo (D'Alema-I) ed altri.
Misure in materia fiscale
15 novembre 1999: Presentato al Senato
5 luglio 2000: Approvato -
S. 4339
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
15 novembre 1999: Presentato al Senato
14 giugno 2000: Approvato -
S. 4375
Pres. Consiglio D'Alema Massimo (D'Alema-I), Ministro interno Jervolino Russo Rosa (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1999
2 dicembre 1999: Presentato al Senato
6 luglio 2000: Approvato -
S. 4408
Pres. Consiglio D'Alema Massimo (D'Alema-I), Ministro Difesa Scognamiglio Pasini Carlo Luigi (D'Alema-I) ed altri.
Istituzione del servizio civile nazionale
23 dicembre 1999: Presentato al Senato
16 gennaio 2001: Approvato