Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL approvati da almeno una Camera, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 1998
(totale: 27 DDL)
-
C. 3194-B
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
12 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3838-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
19 marzo 1998: Trasmesso alla Camera
21 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4229-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
12 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
27 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4230-B
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
23 settembre 1998: Trasmesso alla Camera
10 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4493
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
27 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
1 luglio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 4818
Ministro Finanze VISCO VINCENZO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
24 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
2 marzo 2000: Approvato con modificazioni -
C. 4925
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di sicurezza del lavoro nel settore portuale e marittimo
27 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
20 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5403
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998
16 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
20 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5457
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Beni e att. cultur. VELTRONI VALTER (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
26 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 5458
Sen. BATTAGLIA ANTONIO ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione di nuovi tribunali e per la revisione dei circondari di Milano, Roma, Napoli, Palermo e Torino
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
C. 5459
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
27 gennaio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1780-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
15 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
17 marzo 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2793-B-BIS
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la revisione della disciplina concernente l' imposta sugli spettacoli e l' imposta unica di cui alla legge 22 dicembre 1951, n. 1379
13 maggio 1998: Trasmesso al Senato
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2793-B-TER
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
22 luglio 1998: Trasmesso al Senato
28 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3095
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
24 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
13 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3095-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3158
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
11 novembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3160
Dep. Sbarbati Luciana
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3215
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia
17 aprile 1998: Trasmesso al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 3233
Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I), Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di attivita' produttive
24 aprile 1998: Trasmesso al Senato
8 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3283
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Proroga del termine di efficacia del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, recante norme in materia di istituzione del giudice unico di primo grado ( Stralcio dell' articolo 15 del disegno di legge C4625, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 28 aprile 1998 )
20 maggio 1998: Trasmesso al Senato
10 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3288
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
22 maggio 1998: Trasmesso al Senato
23 settembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3299
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
22 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3362
Dep. Cordoni Elena Emma ed altri.
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici
17 giugno 1998: Trasmesso al Senato
27 maggio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3439
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I)
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
16 luglio 1998: Trasmesso al Senato
1 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3456-B
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Beni e att. cultur. VELTRONI VALTER (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
17 dicembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3495
Dep. Spini Valdo ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione del servizio militare volontario femminile
31 luglio 1998: Trasmesso al Senato
21 luglio 1999: Approvato con modificazioni