Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
DDL presentati, di natura ordinaria, contenenti deleghe al Governo nel 1996
(totale: 69 DDL)
-
C. 73
Dep. DE BENETTI LINO ed altri.
Delega al Governo per l' adozione di norme di riforma del sistema tributario ispirate al rispetto dei principi di tutela ecologica e ambientale, per incentivare lo sviluppo sostenibile e incrementare l' occupazione
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
8 agosto 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 76
Dep. DE BENETTI LINO
Istituzione di una commissione permanente di indagine, presso il Garante per la radiodiffusione e l' editoria, sugli effetti della comunicazione televisiva di massa. Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di tutela degli utenti della comunicazione televisiva
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
25 settembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 99
Dep. MICHIELON MAURO ed altri.
Delega al Governo per la revisione del nuovo codice della strada
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
31 gennaio 2001: Approvato in testo unificato -
C. 229
Dep. CAVERI LUCIANO
Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli - Venezia Giulia
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
12 luglio 2000: Approvato in testo unificato -
C. 235
Dep. CAMOIRANO MAURA, Dep. LORENZETTI MARIA RITA
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di interventi conseguenti a danni provocati da calamita' naturali
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 259
Dep. POZZA TASCA ELISA ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
13 ottobre 1999: Approvato in testo unificato -
C. 270
Dep. BIELLI VALTER ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione della tessera elettorale
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
21 aprile 1999: Assorbito -
C. 332
Dep. SCALIA MASSIMO
Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
31 maggio 2000: Approvato in testo unificato -
C. 424
Dep. CACCAVARI ROCCO FRANCESCO ed altri.
Riordino del settore termale
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
6 giugno 2000: Approvato in testo unificato -
C. 458
Dep. Simeone Alberto
Delega al Governo per l' attuazione della riforma delle Forze armate su base volontaria e disciplina del servizio militare volontario femminile
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
14 giugno 2000: Assorbito -
C. 576
Dep. BUONTEMPO TEODORO
Delega al Governo per l' emanazione di norme in materia di rivalutazione degli assegni familiari e di reddito minimo garantito per le casalinghe e per i cittadini privi di qualsiasi reddito
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
10 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 578
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Delega al Governo per il riordinamento generale dei trattamenti pensionistici di guerra
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
30 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 598
Dep. CORDONI ELENA EMMA ed altri.
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
16 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
C. 614
Dep. STEFANI STEFANO, Dep. CALZAVARA FABIO
Delega al Governo per la razionalizzazione della rete stradale e degli interventi dell' ANAS
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
30 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 632
Dep. BERSELLI FILIPPO
Delega al Governo per la trasformazione in ente pubblico economico dell' Amministrazione dei monopoli di Stato
9 maggio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 675
Dep. SBARBATI LUCIANA
Disposizioni concernenti il tirocinio e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
19 marzo 1998: Approvato in testo unificato -
C. 726
Dep. MARTINAT UGO ed altri.
Delega al Governo per la concessione di mutui agevolati per l' acquisto della prima casa mediante migliore utilizzazione dei contributi ex - GESCAL
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
8 agosto 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 734
Dep. MARTINAT UGO ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
10 maggio 1996: Presentato alla Camera
13 ottobre 1999: Approvato in testo unificato -
C. 829
Dep. Sbarbati Luciana ed altri.
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati
14 maggio 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 932
Dep. POLI BORTONE ADRIANA ed altri.
Delega al Governo per il riordino delle incentivazioni e delle agevolazioni per il credito in agricoltura
16 maggio 1996: Presentato alla Camera
22 febbraio 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1250
Dep. NAPPI GIANFRANCO ed altri.
Delega al Governo per la definizione di un programma sperimentale di alfabetizzazione telematica e multimediale nelle aree depresse
28 maggio 1996: Presentato alla Camera
25 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1288
Dep. INNOCENTI RENZO ed altri.
Norme concernenti la delega alle regioni di funzioni amministrative in materia di lavoro e di collocamento. Delega al Governo per il riordinamento del Ministero del lavoro e della previdenza sociale
29 maggio 1996: Presentato alla Camera
9 gennaio 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1298
Dep. BRUGGER SIEGFRIED ed altri.
Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese, per assicurare la tutela del patrimonio nei trasferimenti delle imprese e il mantenimento dei posti di lavoro
29 maggio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1397
Dep. Burani Procaccini Maria
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica, degli Istituti musicali pareggiati
4 giugno 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 1405
Dep. GALLETTI PAOLO
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in Istituti superiori delle arti visive
4 giugno 1996: Presentato alla Camera
9 giugno 1997: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1579
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
20 giugno 1996: Presentato alla Camera
1 ottobre 1996: Approvato -
C. 1627
Dep. VELTRI ELIO
Delega al Governo per la riforma del bilancio di previsione e del rendiconto generale dello Stato, nonche' per il riordino dell' organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
25 giugno 1996: Presentato alla Camera
17 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1756
Dep. VELTRI ELIO
Delega al Governo per il riordino dell' organizzazione dei Ministeri, delle amministrazioni ad ordinamento autonomo e delle strutture operanti presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
3 luglio 1996: Presentato alla Camera
Da assegnare alle commissioni -
C. 1836
Dep. PAMPO FEDELE
Delega al Governo per il riordinamento dei trattamenti pensionistici di guerra
10 luglio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1838
Dep. Spini Valdo ed altri.
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa
10 luglio 1996: Presentato alla Camera
1 agosto 1996: Approvato -
C. 1850
Dep. BONITO FRANCESCO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
11 luglio 1996: Presentato alla Camera
25 giugno 1997: Approvato -
C. 1873
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni concernenti il tirocino e la nomina del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace
15 luglio 1996: Presentato alla Camera
19 marzo 1998: Approvato in testo unificato -
C. 1919
Dep. SIMEONE ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore dei fitofarmaci e dell' agricoltura biologica
18 luglio 1996: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 1920
Dep. SIMEONE ALBERTO ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore della pesca
18 luglio 1996: Presentato alla Camera
24 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1934
Dep. BARRAL MARIO LUCIO, Dep. CHIAPPORI GIACOMO
Delega al Governo per la disciplina della successione nelle piccole e medie imprese
19 luglio 1996: Presentato alla Camera
16 dicembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1940
Dep. POZZA TASCA ELISA
Delega al Governo per l' incentivazione delle attivita' turistiche, culturali, di tutela ambientale e sociali svolte dalle associazioni pro loco
22 luglio 1996: Presentato alla Camera
29 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 1998
Dep. Napoli Angela
Riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia nazionale di danza, dell' Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati
25 luglio 1996: Presentato alla Camera
5 novembre 1997: Approvato in testo unificato -
C. 2022
Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I)
Proroga dei termini per l' emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare
27 luglio 1996: Presentato alla Camera
1 agosto 1996: Approvato -
C. 2027
Dep. BALOCCHI MAURIZIO
Delega al Governo per l' emanazione di norme sullo stato giuridico del soggetto dell' educazione
29 luglio 1996: Presentato alla Camera
12 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2038
Dep. SIMEONE ALBERTO
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi concernenti il settore del commercio e della distribuzione
30 luglio 1996: Presentato alla Camera
24 ottobre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2084
Dep. GRIMALDI TULLIO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
1 agosto 1996: Presentato alla Camera
25 giugno 1997: Assorbito -
C. 2199
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il decentramento dei servizi della giustizia e per il nuovo ordinamento del Ministero di grazia e giustizia
11 settembre 1996: Presentato alla Camera
14 aprile 1998: Approvato in testo unificato -
C. 2372-BIS
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica ( Stralcio degli articoli da 1 a 11; degli articoli 13, 15, commi 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10; da 16 a 30; da 37 a 41; degli articoli 42, commi 3 e 4 ; 43; 44, commi da 2 a 14 e comma 16; degli articoli da 45 a 55; da 57 a 60; 61, commi da 1 a 30 e da 33 a 35; degli articoli 62; 63; 64; da 67 a 83 del disegno di legge C2372)
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
14 novembre 1996: Approvato -
C. 2372-TER
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della previdenza e dell' assistenza integrativa del personale delle amministrazioni pubbliche, nonche' del trattamento economico del personale in servizio all' estero ( Stralcio degli articoli 12 e 15, commi 2, 7, 8, 9 e 11 del disegno di legge C2372, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-QUATER
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di progetti finalizzati e delega al Governo per l' unificazione del Ministero del tesoro e del Ministero del bilancio e della programmazione economica ( Stralcio degli articoli 14 e 36 del disegno di legge C2372, deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-SEPTIES
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di riordino degli enti di ricerca e sperimentazione agraria, trasformazione della Cassa per la formazione della proprieta' contadina in Istituto nazionale fondiario, delega al Governo per il riordino delle societa' controllate nel settore agricolo e trasferimento di funzioni all' AIMA ( Stralcio degli articoli 34, 35 e 42, commi 1 e 2, e dell' articolo 44, comma 17, del disegno di legge C2372 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 14 novembre 1996 )
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 novembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2372-OCTIES
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina relativa alla riscossione
14 novembre 1996: Presentato alla Camera
26 gennaio 1998: Approvato -
C. 2518
Dep. RUFFINO ELVIO ed altri.
Delega al Governo per la ristrutturazione degli arsenali militari a carattere industriale e per il trasferimento ad altre amministrazioni dello Stato degli enti e degli istituti che svolgono attivita' tecnico - scientifica di non prevalente interesse militare
22 ottobre 1996: Presentato alla Camera
20 dicembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
C. 2600
Ministro Beni Culturali VELTRONI VALTER (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni sui beni culturali
31 ottobre 1996: Presentato alla Camera
9 luglio 1997: Approvato -
C. 2769
Dep. CORDONI ELENA EMMA
Delega al Governo per l' emanazione di norme che prevedano la confluenza del Fondo di previdenza per i lavoratori del settore elettrico nell' assicurazione generale obbligatoria
26 novembre 1996: Presentato alla Camera
25 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 50
Sen. Bertoni Raffaele, Sen. De Luca Michele
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
9 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 132
Sen. Manieri Maria Rosaria ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti
9 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Assorbito -
S. 154
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA ed altri.
Delega al Governo per l' emanazione di un testo unico delle leggi sulla condizione dell' anziano
9 maggio 1996: Presentato al Senato
9 luglio 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 179
Sen. Marchetti Fausto ed altri.
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti e la loro trasformazione in istituti superiori delle arti visive
9 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Assorbito -
S. 206
Sen. SALVATO ERSILIA
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori
9 maggio 1996: Presentato al Senato
3 marzo 1999: Assorbito -
S. 734
Sen. GERMANA' BASILIO
Delega al Governo per la realizzazione del sistema energetico nazionale
19 giugno 1996: Presentato al Senato
4 settembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 929
Sen. MULAS GIUSEPPE ed altri.
Delega al Governo per il riordino della legislazione in materia di lavoro e delega delle competenze alle Regioni
10 luglio 1996: Presentato al Senato
17 ottobre 1996: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 1034
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Misure urgenti per lo snellimento dell' attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo
23 luglio 1996: Presentato al Senato
24 ottobre 1996: Approvato -
S. 1095
Sen. SCIVOLETTO CONCETTO ed altri.
Delega al governo in materia di deducibilita' delle spese sostenute dai contribuenti per abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale
26 luglio 1996: Presentato al Senato
11 settembre 1996: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 1124
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa
29 luglio 1996: Presentato al Senato
14 novembre 1996: Approvato -
S. 1217
Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni e integrazioni, recante norme di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio. Delega al Governo per l' individuazione delle unita' previsionali di base del bilancio dello Stato
7 agosto 1996: Presentato al Senato
19 novembre 1996: Approvato -
S. 1245
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Delega al Governo per l' istituzione del giudice unico di primo grado
11 settembre 1996: Presentato al Senato
26 marzo 1997: Approvato -
S. 1286
Ministro Finanze VISCO VINCENZO ALFONSO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente
18 settembre 1996: Presentato al Senato
22 aprile 1998: Approvato -
S. 1388
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali, nonche' modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142
1 ottobre 1996: Presentato al Senato
22 gennaio 1998: Approvato -
S. 1505
Sen. DEL TURCO OTTAVIANO ed altri.
Delega al Governo per il riordino dell' esercizio farmaceutico
18 ottobre 1996: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 1745
Sen. SERENA ANTONIO
Delega al Governo per la riforma delle Accademie di belle arti, dell' Accademia di danza, dell' Accademia di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche e dei Conservatori di musica
20 novembre 1996: Presentato al Senato
28 novembre 1996: Ritirato -
S. 1780
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
25 novembre 1996: Presentato al Senato
3 giugno 1997: Approvato -
S. 1823
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore
5 dicembre 1996: Presentato al Senato
26 giugno 1997: Assorbito -
S. 1918
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Norme in materia di promozione dell' occupazione
27 dicembre 1996: Presentato al Senato
19 marzo 1997: Approvato