Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati da almeno una Camera, di bilancio dello Stato, contenenti deleghe al Governo
(totale: 1 DDL)
-
S. 3662
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1998: Approvato con modificazioni