Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL presentati dal Ministero per la funzione pubblica e gli affari regionali (Governo Prodi-I) nel 1998
(totale: 4 DDL)
-
C. 4434
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I) ed altri.
Proroga delle disposizioni per la corresponsione della indennita' di posizione ai dirigenti generali delle amministrazioni statali e qualifiche equiparate
8 gennaio 1998: Presentato alla Camera
In corso di esame in commissione -
C. 4964
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I)
Differimento del termine per l' esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento di dati personali
5 giugno 1998: Presentato alla Camera
15 luglio 1998: Approvato -
C. 5260
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I)
Conversione in legge del decreto-legge 29 settembre 1998, n. 334, recante disposizioni urgenti per il personale dirigenziale delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo
29 settembre 1998: Presentato alla Camera
28 novembre 1998: Decreto Legge decaduto -
C. 5314
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I)
Approvazione della modifica degli articoli 14 e 82 dello Statuto della regione Piemonte, a norma dell' articolo 123, secondo comma, della Costituzione
13 ottobre 1998: Presentato alla Camera
2 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame)