Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL presentati dal Ministero del lavoro e previdenza sociale (Governo D'Alema-I)
(totale: 3 DDL)
-
S. 3901
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (D'Alema-I) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 12 marzo 1999, n. 63, recante misure urgenti in materia di investimenti e di occupazione
18 marzo 1999: Presentato al Senato
17 maggio 1999: Decreto Legge decaduto -
S. 4136
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. SALVI CESARE (D'Alema-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1 luglio 1999, n. 214, recante disposizioni urgenti per disciplinare la soppressione degli uffici periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e per incentivare il ricorso all' apprendistato. Modifiche alla legge 17 maggio 1999, n. 144
2 luglio 1999: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato -
S. 4409
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. SALVI CESARE (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione n. 182 relativa alla proibizione delle forme peggiori di lavoro minorile e all'azione immediata per la loro eliminazione, nonché della Raccomandazione n. 190 sullo stesso argomento, adottate dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro durante la sua ottantasettesima sessione tenutasi a Ginevra il 17 giugno 1999
29 dicembre 1999: Presentato al Senato
10 febbraio 2000: Approvato