Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 4ª (Difesa) - DDL esaminati in sede consultiva nel 1998
(totale: 79 assegnazioni per 71 DDL)
-
S. 104-156-1070-1164-2177-2363-B
Sen. Daniele Galdi Maria Grazia ed altri.
Norme per il diritto al lavoro dei disabili
2 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
20 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 174
Sen. MARCHETTI FAUSTO ed altri.
Istituzione di un Parco nazionale della pace a Sant' Anna di Stazzema
9 maggio 1996: Presentato al Senato
15 novembre 2000: Assorbito -
S. 484-1504-B
Ministro Grazia e Giustizia Flick Giovanni Maria (Prodi-I)
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
13 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
14 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2097-B
Sen. CAMO GIUSEPPE ed altri.
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
6 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
24 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2232
Sen. DE LUCA ATHOS ed altri.
Istituzione di una giornata nazionale dedicata a tutti i deportati nei campi di concentramento nel corso della guerra del 1939 - 1945
17 marzo 1997: Presentato al Senato
5 luglio 2000: Assorbito -
S. 2288-B
(2 assegnazioni)
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e ulteriori disposizioni in materia di lavori pubblici
29 luglio 1998: Trasmesso al Senato
10 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2453
Sen. SALVI CESARE ed altri.
Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
22 maggio 1997: Presentato al Senato
29 settembre 1999: Approvato in testo unificato -
S. 2896
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Memorandum di intesa tra il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Cile sulla cooperazione nel campo della difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma l' 8 aprile 1997
20 novembre 1997: Presentato al Senato
16 luglio 1998: Approvato -
S. 2964
Sen. VEGAS GIUSEPPE ed altri.
Disposizioni varie in materia di pensioni di guerra
18 dicembre 1997: Presentato al Senato
8 giugno 2000: Approvato in testo unificato -
S. 2968
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo relativo ai privilegi e alle immunita' di EUROPOL, redatto sulla base dell' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea e dell' articolo 41, paragrafo 3, della Convenzione EUROPOL, fatto a Bruxelles il 19 giugno 1997
19 dicembre 1997: Presentato al Senato
3 giugno 1998: Approvato -
S. 2970
Sen. Cortiana Fiorello, Sen. Sarto Giorgio
Disciplina dei voli in zone di montagna
22 dicembre 1997: Presentato al Senato
26 settembre 2000: Approvato in testo unificato -
S. 2989
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Politiche e strumenti della cooperazione allo sviluppo
13 gennaio 1998: Presentato al Senato
29 settembre 1999: Approvato in testo unificato -
S. 2993
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino per l' utilizzazione da parte della Repubblica di San Marino dell' aereoporto italiano di Rimini - Miramare per l' esercizio di servizi aerei internazionali di linea, fatto a San Marino l' 11 giugno 1990, con Scambio di lettere interpretativo, effettuato a San Marino il 7 maggio 1997
14 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
7 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3001
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato e cooperazione che definisce un partenariato tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da un lato, e la Repubblica di Uzbekistan dall' altro, con cinque allegati, un Protocollo e Atto finale, fatto a Firenze il 21 giugno 1996
15 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
7 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3004
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I)
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note relativo al rinnovo dell' Accordo per la partecipazione italiana alla Forza Multinazionale ed Osservatori ( FMO ), effettuato a Roma il 16 dicembre 1996 e il 21 marzo 1997
15 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
7 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3014
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e il Kazakistan, fatto a Almaty il 5 maggio 1997
22 gennaio 1998: Presentato al Senato
7 aprile 1998: Approvato -
S. 3015
Dep. Mammola Paolo ed altri.
Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione ( Stralcio degli articoli da 1 a 20 e da 25 a 29 del testo unificato formato dai disegni di legge C0244, C0403, C0780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586 e C2610 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 21 gennaio 1998 )
23 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3049
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli al Trattato Nord Atlantico sull' accesso della Repubblica di Polonia, della Repubblica ceca e della Repubblica di Ungheria, firmati a Bruxelles il 16 dicembre 1997
6 febbraio 1998: Presentato al Senato
13 maggio 1998: Approvato -
S. 3076
Sen. CARELLA FRANCESCO ed altri.
Norme per la prevenzione ed il controllo dell' asma bronchiale
19 febbraio 1998: Presentato al Senato
12 maggio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3105
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di amicizia e collaborazione tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Albania, con scambio di lettere esplicativo dell' articolo 19, fatto a Roma il 13 ottobre 1995
26 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
13 maggio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3108
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell' Europa orientale
3 marzo 1998: Presentato al Senato
10 giugno 1998: Approvato -
S. 3125
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l' istituzione di una Corte penale internazionale
10 marzo 1998: Presentato al Senato
8 aprile 1998: Approvato -
S. 3141
Dep. BENEDETTI VALENTINI DOMENICO, Dep. GRAMAZIO DOMENICO
Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
16 marzo 1998: Trasmesso al Senato
20 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3145
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla sicurezza del personale delle Nazioni Unite e del personale associato, fatta a New York il 9 dicembre 1994
18 marzo 1998: Trasmesso al Senato
24 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3149
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Protocollo IV sulle armi laser accecanti, fatto a Vienna il 13 ottobre 1995, e del Protocollo II sulla proibizione o restrizione dell' uso delle mine, trappole ed altri ordigni, come emendato a Ginevra il 3 maggio 1996, con dichiarazione finale, entrambi adottati nel corso della Conferenza di revisione, quali atti addizionali alla Convenzione di Ginevra del 10 ottobre 1980 sulla proibizione o la limitazione di talune armi convenzionali aventi effetti dannosi o indiscriminati
18 marzo 1998: Trasmesso al Senato
16 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3173
Sen. SCOPELLITI FRANCESCA, Sen. PERA MARCELLO
Norme in materia di liberta' di opinione
25 marzo 1998: Presentato al Senato
26 maggio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3175
REGIONE Veneto
Disciplina dei voli in zone di montagna
26 marzo 1998: Presentato al Senato
26 settembre 2000: Approvato in testo unificato -
S. 3178
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull' Unione europea, i Trattati che istituiscono le Comunita' europee ed alcuni atti connessi, con allegato e protocolli, fatto ad Amsterdam il 2 ottobre 1997
26 marzo 1998: Trasmesso al Senato
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3217
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti
17 aprile 1998: Presentato al Senato
1 luglio 1998: Approvato -
S. 3220
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa sulla cooperazione nei settori tecnico - militare e dell' industria per la difesa, con allegato, fatto a Roma il 14 novembre 1996
17 aprile 1998: Presentato al Senato
16 luglio 1998: Approvato -
S. 3229
Sen. Bertoni Raffaele
Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
23 aprile 1998: Presentato al Senato
10 giugno 1998: Ritirato -
S. 3239
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell' Albania
28 aprile 1998: Presentato al Senato
3 giugno 1998: Approvato -
S. 3273
Sen. PIERONI MAURIZIO ed altri.
Nuovo ordinamento del corpo nazionale dei vigili del fuoco
14 maggio 1998: Presentato al Senato
19 novembre 1998: Concluso l'esame da parte della commissione -
S. 3278
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di note costituente un accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d' America per consentire lo svolgimento di attivita' lavorativa ai familiari a carico del personale in servizio presso le rispettive Rappresentanze diplomatiche e consolari e le Organizzazioni internazionali, aventi sede nei due Paesi, effettuato a Roma il 9 giugno 1997
18 maggio 1998: Presentato al Senato
16 luglio 1998: Approvato -
S. 3280
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione del Trattato sulla messa al bando totale degli esperimenti nucleari, con protocollo, e annessi, adottati a New York dall' Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 settembre 1996
18 maggio 1998: Presentato al Senato
16 luglio 1998: Approvato -
S. 3285
(3 assegnazioni)
Dep. CONTENTO MANLIO ed altri.
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
21 maggio 1998: Trasmesso al Senato
1 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 3296
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell' Unione Europa occidentale ( UEO )
26 maggio 1998: Presentato al Senato
2 luglio 1998: Approvato -
S. 3307
Sen. SEMENZATO STEFANO ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione sulla proibizione dell' uso, lo stoccaggio, la produzione ed il trasferimento di mine antipersona, e per la loro distruzione, fatta a Oslo il 18 settembre 1997 ed aperta alla firma ad Ottawa il 3 dicembre 1997
29 maggio 1998: Presentato al Senato
11 marzo 1999: Assorbito -
S. 3312
Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
2 giugno 1998: Presentato al Senato
21 aprile 1999: Approvato -
S. 3335
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 maggio 1998, n. 151, recante disposizioni urgenti riguardanti agevolazioni tariffarie e postali per le consultazioni elettorali relative agli anni 1997 e 1998
10 giugno 1998: Trasmesso al Senato
25 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3339
Sen. Bertoni Raffaele
Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
10 giugno 1998: Presentato al Senato
17 febbraio 1999: Assorbito -
S. 3352
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico ed a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania
11 giugno 1998: Presentato al Senato
8 luglio 1998: Approvato -
S. 3358
(2 assegnazioni)
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima
17 giugno 1998: Trasmesso al Senato
26 luglio 2000: Approvato con modificazioni -
S. 3369
(2 assegnazioni)
Ministro Industria, commercio BERSANI PIER LUIGI (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Norme in materia di attivita' produttive
19 giugno 1998: Presentato al Senato
28 gennaio 1999: Approvato -
S. 3399
(2 assegnazioni)
Sen. PAGANO MARIA GRAZIA ed altri.
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle universita'
2 luglio 1998: Presentato al Senato
29 aprile 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3430
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I)
Forfettizzazione e liquidazione una tantum degli assegni in favore di ex militari gia' dipendenti dall' amministrazione italiana dell' Eritrea
13 luglio 1998: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3433
Sen. VENTUCCI COSIMO ed altri.
Legge quadro sull' ordinamento della polizia locale ad organizzazione regionale
14 luglio 1998: Presentato al Senato
28 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3455
Ministro Lavori Pubblici Costa Paolo (Prodi-I), Ministro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Norme per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
22 luglio 1998: Trasmesso al Senato
21 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3456
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Beni Culturali VELTRONI VALTER (Prodi-I) ed altri.
Finanziamenti e interventi per opere di interesse locale
22 luglio 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1998: Approvato -
S. 3460
Sen. PAROLA VITTORIO ed altri.
Istituzione di un' agenzia nazionale preposta alle indagini tecniche sui casi di incidenti o di eventi di pericolo nel settore del trasporto ferroviario
22 luglio 1998: Presentato al Senato
15 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3466
Sen. CARUSO ANTONINO ed altri.
Divieto di iscrizione ai partiti politici per i magistrati e norme riguardanti la propaganda elettorale e la partecipazione degli stessi ad enti ed associazioni
23 luglio 1998: Presentato al Senato
1 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3468
Sen. BOSI FRANCESCO ed altri.
Istituzione della Commissione permanente per la sicurezza del volo di cui alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novmebre 1994
24 luglio 1998: Presentato al Senato
8 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3499
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Nuovi interventi in campo ambientale
3 agosto 1998: Trasmesso al Senato
24 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3504
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall' altra, con atto finale e relativi allegati, fatto a Bruxelles l' 8 dicembre 1997
2 settembre 1998: Presentato al Senato
24 novembre 1998: Approvato -
S. 3510
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1997
16 settembre 1998: Trasmesso al Senato
28 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3511
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l' anno finanziario 1998
16 settembre 1998: Trasmesso al Senato
28 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3523
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Rifinanziamento degli interventi per l' industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore
17 settembre 1998: Trasmesso al Senato
12 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3537
Sen. NIEDDU GIANNI ed altri.
Nuove norme in materia di sequestro di persona a scopo di estorsione
23 settembre 1998: Presentato al Senato
6 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3543
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Solidarieta' sociale Turco Livia (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per il Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga e in materia di personale dei Servizi per le tossicodipendenze
24 settembre 1998: Trasmesso al Senato
9 febbraio 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3554
(2 assegnazioni)
Sen. BEVILACQUA FRANCESCO ed altri.
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle universita'
30 settembre 1998: Presentato al Senato
29 aprile 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3588
Sen. MAGNALBO' LUCIANO ed altri.
Disciplina del fondo perequazione delle pensioni dei pubblici dipendenti
14 ottobre 1998: Presentato al Senato
29 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3598
Sen. BORNACIN GIORGIO
Norme in materia di attivita' subacquee in ambito turistico e ricreativo
28 ottobre 1998: Presentato al Senato
10 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3603
Sen. SPERONI FRANCESCO ENRICO ed altri.
Revisione della Costituzione
28 ottobre 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3632
Sen. PIERONI MAURIZIO ed altri.
Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
6 novembre 1998: Presentato al Senato
17 novembre 2000: Assorbito -
S. 3644
Sen. CO' FAUSTO ed altri.
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitarie e altre norme in materia di ordinamento delle universita'
12 novembre 1998: Presentato al Senato
29 aprile 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3660
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3660-BIS
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 199 - 2001
25 novembre 1998: Presentato al Senato
19 dicembre 1998: Assorbito -
S. 3660-TER
(2 assegnazioni)
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Seconda nota di variazioni al bilancio dello Stato per l' anno finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001
25 novembre 1998: Presentato al Senato
19 dicembre 1998: Assorbito -
S. 3661
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1999 )
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3662
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3672
Sen. RIPAMONTI NATALE, Sen. CORTIANA FIORELLO
Istituzione della terza fascia del ruolo dei professori universitari e altre norme in materia di ordinamento delle universita'
26 novembre 1998: Presentato al Senato
29 aprile 1999: Approvato in testo unificato