Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 3ª (Affari esteri, emigrazione) - DDL esaminati in sede consultiva nel 1998
(totale: 104 assegnazioni per 98 DDL)
-
S. 46-B
Sen. BERTONI RAFFAELE ed altri.
Nuove norme in materia di obiezione di coscienza
15 aprile 1998: Trasmesso al Senato
16 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 70
Sen. FUMAGALLI BATTISTINA, Sen. SILIQUINI MARIA GRAZIA
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
9 maggio 1996: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 755
Sen. SERVELLO FRANCESCO ed altri.
Disciplina degli interventi pubblici per la promozione, il sostegno e la valorizzazione delle attivita' musicali
20 giugno 1996: Presentato al Senato
20 settembre 2000: Approvato in testo unificato -
S. 809
Sen. LAVAGNINI SEVERINO ed altri.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
27 giugno 1996: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 889
Sen. CAMERINI FULVIO, Sen. BRATINA DIODATO (DARKO)
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
5 luglio 1996: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 1375
Sen. DE CAROLIS STELIO ed altri.
Legge quadro sul settore fieristico
27 settembre 1996: Presentato al Senato
23 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
S. 1715
Sen. PACE LODOVICO ed altri.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
19 novembre 1996: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 1775
Sen. MACONI LORIS GIUSEPPE ed altri.
Legge quadro sul settore fieristico
21 novembre 1996: Presentato al Senato
23 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
S. 1783
Sen. SERVELLO FRANCESCO ed altri.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
25 novembre 1996: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 1820
Sen. MANCONI LUIGI ed altri.
Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
4 dicembre 1996: Presentato al Senato
9 giugno 1998: Assorbito -
S. 1827
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA ed altri.
Introduzione di norme contro la pedofilia e lo sfruttamento sessuale dei minori
5 dicembre 1996: Presentato al Senato
9 giugno 1998: Assorbito -
S. 2018
Sen. GRECO MARIO ed altri.
Disposizioni concernenti lo sfruttamento sessuale dei minori
23 gennaio 1997: Presentato al Senato
9 giugno 1998: Assorbito -
S. 2098
Sen. GASPERINI LUCIANO
Norme penali sull' abuso dei minori
7 febbraio 1997: Presentato al Senato
9 giugno 1998: Assorbito -
S. 2129
Sen. MANTICA ALFREDO ed altri.
Legge quadro sul settore fieristico
17 febbraio 1997: Presentato al Senato
23 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
S. 2204
Sen. SELLA DI MONTELUCE UMBERTO NICOLO' ed altri.
Legge quadro sul settore fieristico
10 marzo 1997: Presentato al Senato
23 giugno 1998: Approvato in testo unificato -
S. 2287-BIS-B
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole
7 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2524-B-TER
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia tributaria, di funzionamento dell ' Amministrazione finanziaria e di revisione generale del catasto
9 dicembre 1998: Trasmesso al Senato
21 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 2524-B-BIS
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell' Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario
24 marzo 1998: Trasmesso al Senato
8 aprile 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2539
Sen. ZILIO GIANCARLO ed altri.
Norme per assicurare l' assistenza familiare e l' insegnamento domiciliare ai minori affetti da gravi malattie psicofisiche
19 giugno 1997: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2625
Dep. RIZZA ANTONIETTA ed altri.
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'
5 luglio 1997: Trasmesso al Senato
9 giugno 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2625-B
Dep. RIZZA ANTONIETTA ed altri.
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'
29 luglio 1998: Trasmesso al Senato
30 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2775
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA ed altri.
Norme per la celebrazione del secondo centenario della morte di Giacomo Casanova
23 settembre 1997: Presentato al Senato
24 febbraio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2925
Sen. NAPOLI ROBERTO ed altri.
Disciplina della danza e norme sulla prevenzione, sicurezza e tutela della salute nello svolgimento delle attivita' di danza
9 dicembre 1997: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 2930
Sen. MURINEDDU GIOVANNI PIETRO ed altri.
Disposizioni per la promozione artistica e culturale della " Casa Gramsci " di Ghilarza
10 dicembre 1997: Presentato al Senato
14 gennaio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2940
Sen. Manfroi Donato ed altri.
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
11 dicembre 1997: Presentato al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 2950
Sen. Minardo Riccardo
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
16 dicembre 1997: Presentato al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 2957
Sen. Bonatesta Michele ed altri.
Nuova disciplina per gli istituti di patronato e di assistenza sociale
16 dicembre 1997: Presentato al Senato
All'esame dell'assemblea -
S. 2961
Sen. CAMERINI FULVIO
Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia
17 dicembre 1997: Presentato al Senato
8 marzo 2001: Respinto -
S. 2983
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo del settore dei trasporti e l' incremento dell' occupazione
8 gennaio 1998: Presentato al Senato
11 febbraio 1998: Approvato -
S. 2984
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Adeguamento alla normativa internazionale della legislazione penale militare italiana in tema di diritto umanitario bellico, in attuazione dei Protocolli aggiuntivi alle Convenzioni di Ginevra del 1949
9 gennaio 1998: Presentato al Senato
27 gennaio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 2997
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 gennaio 1998, n. 1, recante disposizioni urgenti in materia di cooperazione tra Italia e Albania nel settore della difesa, nonche' proroga della permanenza di contingenti militari italiani in Bosnia - Erzegovina
14 gennaio 1998: Presentato al Senato
17 febbraio 1998: Approvato -
S. 2999
Sen. DOLAZZA MASSIMO
Modificazioni della legge 4 ottobre 1988, n. 436, recante norme per la semplificazione e per il controllo delle procedure previste per gli approvvigionamenti centrali della difesa
14 gennaio 1998: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3015
Dep. Mammola Paolo ed altri.
Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione ( Stralcio degli articoli da 1 a 20 e da 25 a 29 del testo unificato formato dai disegni di legge C0244, C0403, C0780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586 e C2610 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 21 gennaio 1998 )
23 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3037
Sen. MONTELEONE ANTONINO
Norme per la tutela delle minoranze etnico - linguistiche albanesi
30 gennaio 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1999: Assorbito -
S. 3048
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I) ed altri.
Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l' evento Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali
5 febbraio 1998: Presentato al Senato
2 aprile 1998: Approvato -
S. 3052
Sen. PIERONI MAURIZIO ed altri.
Certificazione di conformita' sociale dei prodotti realizzati senza l' utilizzo di lavoro minorile
9 febbraio 1998: Presentato al Senato
2 giugno 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3054
(2 assegnazioni)
Sen. ROBOL ALBERTO ed altri.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
10 febbraio 1998: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 3060
Sen. Palombo Mario, Sen. Pellicini Piero
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Copro della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
11 febbraio 1998: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3069
Sen. OCCHIPINTI MARIO
Tutela del diritto al nomadismo e riconoscimento delle popolazioni zingare quale minoranza linguistica
17 febbraio 1998: Presentato al Senato
2 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3079
Sen. FASSONE ELVIO ed altri.
Istituzione di un centro superiore di studi giuridici per la formazione professionale dei magistrati, denominato Scuola nazionale della magistratura e norme in materia di tirocinio
19 febbraio 1998: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3083
Sen. Porcari Saverio Salvatore ed altri.
Riconoscimento della lingua dei segni italiana ( LIS )
19 febbraio 1998: Presentato al Senato
13 marzo 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3094
Sen. LASAGNA ROBERTO ed altri.
Norme relative all' incenerimento in mare di rifiuti
24 febbraio 1998: Presentato al Senato
18 marzo 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3107
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Prodi-I)
Approvazione ai sensi dell' articolo 123, secondo comma, della Costituzione del nuovo Statuto della regione Toscana
3 marzo 1998: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3137
Sen. MANFREDI LUIGI ed altri.
Servizi informativi per la sicurezza della Repubblica e tutela del segreto
12 marzo 1998: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3141
Dep. BENEDETTI VALENTINI DOMENICO, Dep. GRAMAZIO DOMENICO
Disposizioni per l' esercizio dell' attivita' archeologica subacquea
16 marzo 1998: Trasmesso al Senato
20 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3168
(2 assegnazioni)
Sen. SCOPELLITI FRANCESCA ed altri.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di revisione
24 marzo 1998: Presentato al Senato
24 settembre 1998: Approvato -
S. 3170
Sen. COSTA ROSARIO GIORGIO ed altri.
Disposizioni per la restituzione delle salme dei caduti in guerra
25 marzo 1998: Presentato al Senato
29 settembre 1999: Assorbito -
S. 3177
Dep. NARDONE CARMINE ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sull' Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo ( AIMA )
26 marzo 1998: Trasmesso al Senato
31 marzo 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3182
Sen. MACERATINI GIULIO ed altri.
Norme per il risarcimento e la tutela fisica delle vittime dei reati violenti e dei testimoni a rischio
26 marzo 1998: Presentato al Senato
24 aprile 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3187
(3 assegnazioni)
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni urgenti in materia sanitaria
1 aprile 1998: Presentato al Senato
11 novembre 1998: Approvato -
S. 3196
Sen. MARRI ITALO, Sen. TURINI GIUSEPPE
Trasferimento alla regione Toscana e valorizzazione della tenuta di San Rossore gia' Presidenza della Repubblica
7 aprile 1998: Presentato al Senato
7 aprile 1999: Assorbito -
S. 3217
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alla legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio e rinnovo dei passaporti
17 aprile 1998: Presentato al Senato
1 luglio 1998: Approvato -
S. 3229
Sen. Bertoni Raffaele
Misure per la prevenzione della corruzione e di altri delitti contro la pubblica amministrazione
23 aprile 1998: Presentato al Senato
10 giugno 1998: Ritirato -
S. 3230
Sen. MACERATINI GIULIO ed altri.
Provvedimenti urgenti in materia di previdenza ed assistenza forense
23 aprile 1998: Presentato al Senato
In corso di esame in commissione -
S. 3234
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1998
24 aprile 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1998: Approvato -
S. 3235
Sen. VENTUCCI COSIMO ed altri.
Istituzione del Registro nazionale delle imprese italiane all' estero - Business Communities
24 aprile 1998: Presentato al Senato
11 maggio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3236
Dep. CAPARINI DAVIDE ed altri.
Norme in materia di conflitto di interessi
27 aprile 1998: Trasmesso al Senato
27 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 3337
Sen. RECCIA FILIPPO ed altri.
Riconoscimento del valore legale delle lauree ad honorem conferite a cittadini italiani dalle Universita' degli Stati Uniti d' America
10 giugno 1998: Presentato al Senato
19 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3341
Sen. BERTONI RAFFAELE
Misure di prevenzione nei confronti degli imputati di delitti contro la pubblica amministrazione
10 giugno 1998: Presentato al Senato
19 giugno 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3358
(2 assegnazioni)
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima
17 giugno 1998: Trasmesso al Senato
26 luglio 2000: Approvato con modificazioni -
S. 3366
Dep. Corleone Francesco (Franco) ed altri.
Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche storiche
18 giugno 1998: Trasmesso al Senato
25 novembre 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3377
Sen. NAVA DAVIDE, Sen. MINARDO RICCARDO
Istituzione del Consorzio nazionale per la salvaguardia della biodiversita' animale e vegetale e per lo sviluppo di tecniche e sistemi di produzione e trasformazione agrozootecnica nell' area del Mediterraneo
24 giugno 1998: Presentato al Senato
8 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3385
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Modifica della normativa per gli indennizzi a cittadini ed imprese italiane per beni perduti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana e all' estero
25 giugno 1998: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3387
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 30 giugno 1998, n. 200, recante disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
30 giugno 1998: Presentato al Senato
29 agosto 1998: Decreto Legge decaduto -
S. 3388
Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni urgenti in materia di partecipazione militare italiana a missioni internazionali
30 giugno 1998: Presentato al Senato
15 luglio 1998: Approvato -
S. 3392
Sen. CAPONI LEONARDO
Modifiche ed integrazioni alla legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente la disciplina della professione di agente e rappresentante di commercio
30 giugno 1998: Presentato al Senato
10 luglio 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3404
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni urgenti per la validita' dell' anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara
6 luglio 1998: Presentato al Senato
15 luglio 1998: Approvato -
S. 3405
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 3 luglio 1998, n. 211, recante disposizioni urgenti per la validita' dell' anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara
6 luglio 1998: Presentato al Senato
4 settembre 1998: Decreto Legge decaduto -
S. 3406
Sen. FIORILLO BIANCA MARIA
Certificazione di conformita' sociale dei prodotti realizzati senza l' utilizzo di manodopera minorile
7 luglio 1998: Presentato al Senato
2 giugno 1999: Approvato in testo unificato -
S. 3407
Sen. VENTUCCI COSIMO ed altri.
Disposizioni in materia di indennizzi a cittadini e imprese operanti in territori gia' soggetti alla sovranita' italiana della ex Jugoslavia
7 luglio 1998: Presentato al Senato
15 febbraio 2001: Approvato in testo unificato -
S. 3411
Sen. MELE GIORGIO ed altri.
Modifiche al testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in materia di fornitura gratuita dei libri di testo e di acquisizione di materiale librario da parte delle biblioteche scolastiche
7 luglio 1998: Presentato al Senato
8 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3426
Sen. TAPPARO GIANCARLO ed altri.
Norme in materia delle minoranze linguistiche
9 luglio 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1999: Assorbito -
S. 3430
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I)
Forfettizzazione e liquidazione una tantum degli assegni in favore di ex militari gia' dipendenti dall' amministrazione italiana dell' Eritrea
13 luglio 1998: Presentato al Senato
19 luglio 2000: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3431
Dep. CALDEROLI ROBERTO
Ordinamento della professione di sociologo
13 luglio 1998: Trasmesso al Senato
25 marzo 1999: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3460
Sen. PAROLA VITTORIO ed altri.
Istituzione di un' agenzia nazionale preposta alle indagini tecniche sui casi di incidenti o di eventi di pericolo nel settore del trasporto ferroviario
22 luglio 1998: Presentato al Senato
15 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3468
Sen. BOSI FRANCESCO ed altri.
Istituzione della Commissione permanente per la sicurezza del volo di cui alla direttiva 94/56/CE del Consiglio, del 21 novmebre 1994
24 luglio 1998: Presentato al Senato
8 settembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3494
Sen. LAURICELLA ANGELO ed altri.
Modifiche agli articoli 48, 56 e 57 della Costituzione in materia di esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero
30 luglio 1998: Presentato al Senato
28 aprile 1999: Assorbito -
S. 3499
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Nuovi interventi in campo ambientale
3 agosto 1998: Trasmesso al Senato
24 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3501
Sen. BOSI FRANCESCO ed altri.
Modifica all' articolo 48 della Costituzione per consentire l' esercizio del diritto di voto degli italiani all' estero
3 agosto 1998: Presentato al Senato
28 aprile 1999: Assorbito -
S. 3510
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Rendiconto generale dell' Amministrazione dello Stato per l' esercizio finanziario 1997
16 settembre 1998: Trasmesso al Senato
28 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3511
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l' anno finanziario 1998
16 settembre 1998: Trasmesso al Senato
28 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3517
Sen. CALVI GUIDO ed altri.
Disciplina delle societa' tra professionisti
17 settembre 1998: Presentato al Senato
1 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3523
Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Rifinanziamento degli interventi per l' industria cantieristica ed armatoriale ed attuazione della normativa comunitaria di settore
17 settembre 1998: Trasmesso al Senato
12 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3536
Sen. CAMERINI FULVIO ed altri.
Disposizioni per l' attivita' musicale all' estero
23 settembre 1998: Presentato al Senato
19 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3548
Sen. SERVELLO FRANCESCO ed altri.
Modifica all' articolo 48 della Costituzione concernente l' istituzione della circoscrizione Estero per l' esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all' estero
29 settembre 1998: Presentato al Senato
28 aprile 1999: Assorbito -
S. 3571
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Interventi strutturali e urgenti nel settore agricolo, agrumicolo e zootecnico
7 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
24 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3585
Sen. MUNDI VITTORIO ed altri.
Riconoscimento del valore legale alle lauree ad honorem conferite a cittadini americani e italiani dalle universita' degli Stati Uniti d' America
14 ottobre 1998: Presentato al Senato
28 ottobre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3596
Sen. BONFIETTI DARIA, Sen. UCCHIELLI PALMIRO
Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime del disastro aereo di Verona
26 ottobre 1998: Presentato al Senato
20 aprile 1999: Approvato -
S. 3598
Sen. BORNACIN GIORGIO
Norme in materia di attivita' subacquee in ambito turistico e ricreativo
28 ottobre 1998: Presentato al Senato
10 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3603
Sen. SPERONI FRANCESCO ENRICO ed altri.
Revisione della Costituzione
28 ottobre 1998: Presentato al Senato
25 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3606
Sen. DE LUCA ATHOS
Istituzione del servizio di assistenza psicologica per il personale delle strutture militari
29 ottobre 1998: Presentato al Senato
12 novembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3632
Sen. PIERONI MAURIZIO ed altri.
Riforma in senso federale della Costituzione della Repubblica
6 novembre 1998: Presentato al Senato
17 novembre 2000: Assorbito -
S. 3651
Sen. BONFIETTI DARIA, Sen. BERTONI RAFFAELE
Nuove norme per la limitazione del segreto di Stato
18 novembre 1998: Presentato al Senato
11 dicembre 1998: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3660
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3660-BIS
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Nota di variazioni al bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 199 - 2001
25 novembre 1998: Presentato al Senato
19 dicembre 1998: Assorbito -
S. 3660-TER
(2 assegnazioni)
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Seconda nota di variazioni al bilancio dello Stato per l' anno finanziario 1999 ed al bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001
25 novembre 1998: Presentato al Senato
19 dicembre 1998: Assorbito -
S. 3661
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1999 )
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3662
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1998: Approvato con modificazioni