Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: Commissioni 5° e 11° riunite - DDL definiti in sede referente
(totale: 3 esami per 2 DDL)
-
S. 3593
(2 esami)
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL e l' ENPALS, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
20 ottobre 1998: Presentato al Senato
11 marzo 1999: Approvato -
S. 3593-B
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Lavoro e Prev. Soc. Treu Tiziano (Prodi-I) ed altri.
Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all' occupazione e della normativa che disciplina l' INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali
10 maggio 1999: Trasmesso al Senato
11 maggio 1999: Approvato definitivamente. Legge