Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: 3ª (Affari esteri, emigrazione) - DDL definiti in sede deliberante
(totale: 76 esami per 73 DDL)
-
S. 1026-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo volontario a favore dell' Organizzazione per lo sviluppo dell' energia nella penisola coreana ( KEDO - Korea peninsula energy development organization )
15 aprile 1998: Trasmesso al Senato
6 maggio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1028-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento italiano della PESC ( Politica estera e di sicurezza comune dell' Unione europea ) relativo all' applicazione dell' articolo J 11, comma 2, del Trattato sull' Unione europea
23 luglio 1998: Trasmesso al Senato
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1270
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
13 settembre 1996: Presentato al Senato
16 luglio 1997: Approvato -
S. 1270-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
14 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
18 marzo 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1280
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea
17 settembre 1996: Presentato al Senato
19 gennaio 1999: Approvato -
S. 1280-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Istituzione del Centro nazionale di informazione e documentazione europea
6 aprile 2000: Trasmesso al Senato
6 giugno 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1340
Dep. OCCHETTO ACHILLE ed altri.
Norme per il sostegno dell' attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l' autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare nei territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza
20 settembre 1996: Trasmesso al Senato
16 ottobre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1469
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione dell' Italia alla V ricostituzione delle risorse del Fondo Asiatico di Sviluppo
12 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1470
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione dell' Italia alla VI ricostituzione delle risorse del Fondo africano di sviluppo
12 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1497-1498-1499-1500-B
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Partecipazione italiana alla ricostituzione delle risorse di organismi finanziari internazionali multilaterali
2 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
5 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 1497
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione dell' Italia alla VIII ricostituzione delle risorse della Banca interamericana di sviluppo ( IDB )
17 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1498
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione dell' Italia al IV aumento generale del capitale della Banca asiatica di sviluppo
17 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1499
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione dell' Italia alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo di sviluppo della Banca di sviluppo dei Caraibi
17 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1500
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility
17 ottobre 1996: Presentato al Senato
26 febbraio 1997: Approvato -
S. 1582
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Differimento di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il Ministero degli affari esteri e norme relative ad impegni internazionali
28 ottobre 1996: Presentato al Senato
20 novembre 1996: Approvato -
S. 1884
MinistroAffari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I)
Rinvio della data delle elezioni dei Comitati degli italiani all' estero
18 dicembre 1996: Trasmesso al Senato
20 dicembre 1996: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2197
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Integrazione del finanziamento agli Istituti italiani di cultura e per la concessione di borse di studio, e finanziamento per acquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili da destinare a sede di Istituti o scuole italiane all' estero
6 marzo 1997: Presentato al Senato
14 maggio 1997: Approvato -
S. 2256
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Contributo italiano per le celebrazioni del 50^ anniversario del Piano Marshall
20 marzo 1997: Presentato al Senato
27 maggio 1997: Approvato -
S. 2257
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE ) ed i relativi privilegi ed immunita'
20 marzo 1997: Presentato al Senato
19 giugno 1997: Approvato -
S. 2544
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo volontario all' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA )
20 giugno 1997: Presentato al Senato
17 settembre 1997: Approvato -
S. 2544-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo volontario all' Agenzia internazionale per l' energia atomica ( AIEA )
1 marzo 1999: Trasmesso al Senato
7 aprile 1999: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2654
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana per l' organizzazione ed il finanziamento dell' Esposizione internazionale di Lisbona del 1998
14 luglio 1997: Trasmesso al Senato
30 luglio 1997: Approvato con modificazioni -
S. 2672
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione del contributo straordinario al Centro internazionale per la ingegneria genetica e la biotecnologia ( ICGEB ) di Trieste
17 luglio 1997: Trasmesso al Senato
17 settembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2673
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Aumento della quota di partecipazione dell' Italia al capitale della Banca Europea per gli investimenti ( BEI )
17 luglio 1997: Trasmesso al Senato
16 settembre 1997: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2729
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri
31 luglio 1997: Presentato al Senato
1 ottobre 1997: Approvato -
S. 2729-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga di termini relativi ad impegni internazionali del Ministero degli affari esteri e norme in materia di personale militare impegnato in missioni all' estero
31 ottobre 1997: Trasmesso al Senato
26 novembre 1997: Approvato con modificazioni -
S. 2883
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all' estero
14 novembre 1997: Presentato al Senato
20 gennaio 1998: Approvato -
S. 2883-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all' estero
23 luglio 1998: Trasmesso al Senato
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2899
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo straordinario alla Societa' italiana per l' organizzazione internazionale ( SIOI )
21 novembre 1997: Trasmesso al Senato
2 giugno 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2911
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga dell' efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
2 dicembre 1997: Presentato al Senato
28 gennaio 1998: Approvato -
S. 2923
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia " dual use ", e del Gruppo delle consultazioni intergovernative ( IGC ) di Ginevra per i rifugiati
5 dicembre 1997: Presentato al Senato
17 dicembre 1997: Approvato -
S. 2923-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia " dual use ", e del Gruppo delle consultazioni intergovernative ( IGC ) di Ginevra per i rifugiati
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
8 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 2943
Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali
13 dicembre 1997: Trasmesso al Senato
22 gennaio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3108
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Istituzione di un Fondo per il finanziamento di iniziative di assistenza tecnica bilaterale per la sicurezza nucleare nei Paesi dell' Europa orientale
3 marzo 1998: Presentato al Senato
10 giugno 1998: Approvato -
S. 3119
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Autorizzazione di spesa per l' acquisto, la ristrutturazione e la costruzione di immobili da adibire a sedi di rappresentanze diplomatiche e di uffici consolari, nonche' di alloggi per il personale
9 marzo 1998: Presentato al Senato
15 luglio 1998: Approvato -
S. 3125
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l' istituzione di una Corte penale internazionale
10 marzo 1998: Presentato al Senato
8 aprile 1998: Approvato -
S. 3125-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l' istituzione di una Corte penale internazionale
30 aprile 1998: Trasmesso al Senato
6 maggio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3216
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione italiana alla XI ricostituzione delle risorse dell' IDA ( International Development Association )
17 aprile 1998: Presentato al Senato
24 giugno 1998: Approvato -
S. 3239
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento dei progetti di intervento coordinati dal Commissario straordinario del Governo per la prosecuzione del processo di ricostruzione dell' Albania
28 aprile 1998: Presentato al Senato
3 giugno 1998: Approvato -
S. 3259
Dep. TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO ed altri.
Modifiche alla legge 6 novembre 1989, n. 368, recante istituzione del Consiglio generale degli italiani all' estero
7 maggio 1998: Trasmesso al Senato
10 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3296
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell' Unione Europa occidentale ( UEO )
26 maggio 1998: Presentato al Senato
2 luglio 1998: Approvato -
S. 3314
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Iniziative e manifestazioni per la celebrazione del 50 anniversario della Dichiarazione universale dei diritti dell' uomo
3 giugno 1998: Trasmesso al Senato
2 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3342
Dep. DAMERI SILVANA ed altri.
Istituzione dei Consigli degli italiani all' estero
11 giugno 1998: Trasmesso al Senato
8 febbraio 2001: Assegnato (non ancora iniziato l'esame) -
S. 3342-B
Dep. DAMERI SILVANA ed altri.
Istituzione dei Consigli degli italiani all' estero
18 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
9 febbraio 2001: In stato di relazione -
S. 3384
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo all' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) , con sede in Roma
25 giugno 1998: Presentato al Senato
24 settembre 1998: Approvato -
S. 3384-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo all' Istituto internazionale di diritto per lo sviluppo ( IDLI ) , con sede in Roma
1 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3391
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni in materia di finanziamenti del Ministero degli affari esteri alle iniziative di cooperazione allo sviluppo svolte da universita' e da organizzazioni non governative
30 giugno 1998: Presentato al Senato
24 settembre 1998: Approvato -
S. 3435
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ( IFAD )
15 luglio 1998: Presentato al Senato
24 settembre 1998: Approvato -
S. 3435-B
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Partecipazione italiana alla IV ricostituzione delle risorse del Fondo internazionale per lo sviluppo agricolo ( IFAD )
17 marzo 2000: Trasmesso al Senato
6 giugno 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3438
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento delle attivita' del Comitato nazionale dei diritti umani
16 luglio 1998: Trasmesso al Senato
25 novembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3547
(2 esami)
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana all' Esposizione universale di Hannover 2000
28 settembre 1998: Presentato al Senato
24 febbraio 1999: Approvato -
S. 3547-BIS
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni relative alla partecipazione italiana all' Esposizione universale di Hannover del 2000 ( Stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge S3547, deliberato dalla III Commissione permanente in sede deliberante nella seduta del 24 febbraio 1999 )
24 febbraio 1999: Presentato al Senato
19 maggio 1999: Approvato -
S. 3547-BIS-B
(2 esami)
Ministro affari esteri Dini Lamberto (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni relative alla partecipazione italiana all' Esposizione universale di Hannover del 2000 ( Stralcio degli articoli da 2 a 11 del disegno di legge S3547, deliberato dalla III Commissione permanente in sede deliberante nella seduta del 24 febbraio 1999 )
13 gennaio 2000: Trasmesso al Senato
16 febbraio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3729
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Grazia e Giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Concessione di un contributo al Servizio sociale internazionale - Sezione italiana, con sede in Roma
4 gennaio 1999: Presentato al Senato
13 luglio 1999: Approvato -
S. 3736
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia " dual use "
13 gennaio 1999: Presentato al Senato
24 marzo 1999: Approvato -
S. 3736-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I) ed altri.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia " dual use "
31 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
7 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 3848
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo
2 marzo 1999: Presentato al Senato
24 marzo 1999: Approvato -
S. 3848-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento della prima Conferenza degli italiani nel mondo
23 marzo 2000: Trasmesso al Senato
11 maggio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4027
MinistroTesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I)
Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell' IDA ( International Development Association ) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo
19 maggio 1999: Presentato al Senato
13 luglio 1999: Approvato -
S. 4027-B
MinistroTesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I)
Partecipazione italiana alla XII ricostituzione dell' IDA ( International Development Association ) e alla VIII ricostituzione del Fondo africano di sviluppo
10 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
6 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4039
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Partecipazione dell' Italia alle operazioni civili di mantenimento della pace e di diplomazia preventiva dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE )
25 maggio 1999: Presentato al Senato
18 gennaio 2000: Approvato -
S. 4149
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I) ed altri.
Proroga dell' efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l' organizzazione del Ministero degli affari esteri
12 luglio 1999: Trasmesso al Senato
15 dicembre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 4166-B
Sen. SEMENZATO STEFANO ed altri.
Istituzione del Fondo per lo sminamento umanitario
8 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
21 febbraio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4349
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-I) ed altri.
Concessione di un contributo per le spese di funzionamento e le attivita' operative del Centro internazionale per l' ingegneria genetica e la biotecnologia di Trieste ( ICGEB )
18 novembre 1999: Presentato al Senato
12 luglio 2000: Approvato -
S. 4410
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l'organizzazione ed il finanziamento del semestre di Presidenza italiana del Consiglio d'Europa
29 dicembre 1999: Presentato al Senato
11 maggio 2000: Rinviato dall'assemblea in commissione -
S. 4692
Ministro Tesoro e Bilancio AMATO GIULIANO (D'Alema-II), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-II)
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati
29 giugno 2000: Trasmesso al Senato
13 luglio 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4707
Sen. TAROLLI IVO ed altri.
Misure in favore della riduzione del debito estero dei Paesi in via di sviluppo
4 luglio 2000: Presentato al Senato
27 aprile 2001: In stato di relazione -
S. 4721
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Disposizioni urgenti per il completamento e l' aggiornamento della rilevazione dei cittadini italiani residenti all' estero
7 luglio 2000: Presentato al Senato
28 novembre 2000: In stato di relazione -
S. 4924
Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (D'Alema-II), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-II) ed altri.
Erogazione del contributo obbligatorio dell' Italia al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
21 dicembre 2000: Approvato definitivamente. Legge -
S. 4927
(2 esami)
Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II)
Partecipazione italiana al quinto aumento di capitale della Banca di sviluppo del Consiglio d' Europa
19 dicembre 2000: Presentato al Senato
22 febbraio 2001: Approvato -
S. 4934
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II)
Ulteriore finanziamento per la prima Conferenza degli italiani nel mondo
22 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
30 gennaio 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 5009
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Interventi a favore della minoranza italiana in Slovenia e in Croazia
22 febbraio 2001: Trasmesso al Senato
7 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge -
S. 5030
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Commercio Estero FASSINO PIERO FRANCO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per la partecipazione italiana alla stabilizzazione, ricostruzione e sviluppo di Paesi dell' area balcanica
5 marzo 2001: Trasmesso al Senato
8 marzo 2001: Approvato definitivamente. Legge