Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: Commissioni 1° e 4° riunite - Cambi di assegnazione in sede referente (iter concluso)
(totale: 5 assegnazioni per 5 DDL)
-
S. 50
Sen. Bertoni Raffaele, Sen. De Luca Michele
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
9 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 282
Sen. Cusimano Vito ed altri.
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
13 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 358
Sen. Loreto Rocco Vito
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
15 maggio 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 1181
Sen. Firrarello Giuseppe, Sen. Ronconi Maurizio
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
2 agosto 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato -
S. 1386
Sen. Palombo Mario
Delega al Governo in materia di riordino dell' Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di polizia
1 ottobre 1996: Presentato al Senato
14 luglio 1999: Approvato in testo unificato