Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati con modificazioni (letture intermedie), in Commissione (sede legislativa) nel 1998
(totale: 20 DDL)
-
C. 263-B
Dep. RIZZA ANTONIETTA ed altri.
Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitu'
11 giugno 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 1846-B
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
21 marzo 1997: Trasmesso alla Camera
11 febbraio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3254
Ministro Beni Culturali VELTRONI VALTER (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Norme sulla circolazione dei beni culturali
20 febbraio 1997: Trasmesso alla Camera
19 febbraio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3298
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento italiano della PESC ( Politica estera e di sicurezza comune dell' Unione europea ) relativo all' applicazione dell' articolo J 11, comma 2, del Trattato sull' Unione europea
26 febbraio 1997: Trasmesso alla Camera
21 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3509
Sen. Wilde Massimo ed altri.
Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n.3 )
3 aprile 1997: Trasmesso alla Camera
12 marzo 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3648-B
Dep. DETOMAS GIUSEPPE ed altri.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneita' per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
7 ottobre 1997: Trasmesso alla Camera
11 febbraio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 3987
Sen. CARPI UMBERTO, Sen. DE LUCA MICHELE
Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti
11 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
23 aprile 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4020
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo all' Accademia di diritto internazionale de L' Aja
21 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
12 febbraio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4173
Sen. UCCHIELLI PALMIRO ed altri.
Benefici per le vittime della cosiddetta " banda della Uno Bianca "
26 settembre 1997: Trasmesso alla Camera
11 febbraio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4174
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Disposizioni in materia di politica sociale e di personale di istituti finanziari meridionali
26 settembre 1997: Trasmesso alla Camera
1 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4205
Sen. CAMO GIUSEPPE ed altri.
Contributo statale a favore delle associazioni nazionali di promozione sociale
3 ottobre 1997: Trasmesso alla Camera
1 ottobre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4206
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonche' il servizio di mensa nelle scuole
3 ottobre 1997: Trasmesso alla Camera
1 ottobre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4285
Sen. MEDURI RENATO ed altri.
Norme derogatorie in materia di gestione delle farmacie urbane e rurali
29 ottobre 1997: Trasmesso alla Camera
16 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4419
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Partecipazione italiana al finanziamento del Segretariato per il controllo delle esportazioni di armi convenzionali e prodotti a tecnologia " dual use ", e del Gruppo delle consultazioni intergovernative ( IGC ) di Ginevra per i rifugiati
19 dicembre 1997: Trasmesso alla Camera
19 marzo 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4485
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti gli organismi internazionali e gli istituti italiani di cultura all' estero
23 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
21 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4763
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Ambiente RONCHI EDOARDO (Prodi-I) ed altri.
Autorizzazione a definire in via stragiudiziale le controversie aventi ad oggetto il risarcimento dei danni subiti dallo Stato italiano per l' evento Haven e destinazione di somme a finalita' ambientali
7 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
30 giugno 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4781
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Trasporti BURLANDO CLAUDIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga di termini nel settore agricolo
10 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
1 ottobre 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4782
Ministro Comunicazioni MACCANICO ANTONIO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Trasmissione radiofonica dei lavori parlamentari e agevolazioni per l' editoria
10 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
18 giugno 1998: Approvato con modificazioni -
C. 4783
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento della Conferenza diplomatica delle Nazioni Unite per l' istituzione di una Corte penale internazionale
10 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
30 aprile 1998: Approvato con modificazioni -
C. 5234
MinistroTesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell' addizionale regionale all' imposta erariale di trascrizione ( ARIET )
18 settembre 1998: Trasmesso alla Camera
10 dicembre 1998: Approvato con modificazioni