Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Camera: DDL approvati definitivamente (Legge), in Commissione (sede legislativa) nel 1998
(totale: 22 DDL)
-
C. 1183-B
Dep. POLI BORTONE ADRIANA ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
20 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
19 febbraio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 1846-D
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni per i procedimenti riguardanti i magistrati
27 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
18 novembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3229-TER-B
Ministro Sanità Bindi Rosy (Prodi-I), Ministro Pubblica istruzione Berlinguer Luigi (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia di incarichi di medicina generale
30 gennaio 1998: Trasmesso alla Camera
29 settembre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3266-B
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Concessione di un contributo straordinario alla Societa' italiana per l' organizzazione internazionale ( SIOI )
4 giugno 1998: Trasmesso alla Camera
14 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3524-B
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Contributi ad organismi finanziari internazionali multilaterali
4 febbraio 1998: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3648-D
Dep. DETOMAS GIUSEPPE ed altri.
Modifiche agli articoli 2 e 3 della legge 13 maggio 1997, n. 132, in materia di ammissione all' esame di idoneita' per l' iscrizione nel registro dei revisori contabili
7 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
24 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 3926
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni concernenti la capacita' giuridica delle istituzioni dell' Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa ( OSCE ) ed i relativi privilegi ed immunita'
26 giugno 1997: Trasmesso alla Camera
21 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4059-B
Dep. CONTENTO MANLIO
Modifica dell' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori
19 marzo 1998: Trasmesso alla Camera
23 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4079
Sen. SMURAGLIA CARLO
Modifica dei confini di Siziano e di Lacchiarella e delle circoscrizioni provinciali di Pavia e di Milano
30 luglio 1997: Trasmesso alla Camera
11 marzo 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4523
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Proroga dell' efficacia di disposizioni riguardanti il Ministero degli affari esteri
4 febbraio 1998: Trasmesso alla Camera
2 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4764
Sen. ELIA LEOPOLDO ed altri.
Norme per la concessione di contributi statali in favore delle associazioni combattentistiche
7 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
3 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4789
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Interventi finanziari per l' universita' e la ricerca
15 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4819
MinistroComunicazioni MACCANICO ANTONIO (Prodi-I)
Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all' Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
24 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
29 aprile 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4841
Sen. RUSSO SPENA GIOVANNI, Sen. SEMENZATO STEFANO
Proroga della durata degli organismi della rappresentanza militare
30 aprile 1998: Trasmesso alla Camera
25 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4855
Sen. CARPINELLI CARLO ed altri.
Interpretazione autentica della legge 30 aprile 1998, n. 122, recante differimento di termini relativi all' Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nonche' norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive
7 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
10 giugno 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4938
Ministro Lavori Pubblici COSTA PAOLO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per il finanziamento di interventi e opere di interesse pubblico
29 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4939
Sen. AGOSTINI GERARDO ed altri.
Proroga delle disposizioni della legge 31 dicembre 1996, n. 671, relativa alla celebrazione nazionale del bicentenario della prima bandiera nazionale
29 maggio 1998: Trasmesso alla Camera
15 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 4943
MinistroGrazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I)
Disposizioni per la nomina dei componenti dei collegi sindacali e degli organi di controllo contabile degli enti
2 giugno 1998: Trasmesso alla Camera
15 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5069
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' organizzazione ed il finanziamento del semestre di presidenza italiana dell' Unione Europa occidentale ( UEO )
7 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5118
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni urgenti per la validita' dell' anno scolastico e per gli esami nella scuola italiana di Asmara
17 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
29 luglio 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5157
Ministro Pubblica istruzione BERLINGUER LUIGI (Prodi-I), Ministro Universita' BERLINGUER LUIGI (Prodi-I) ed altri.
Finanziamento del terzo piano annuale di attuazione dei piani triennali di edilizia scolastica, di cui alla legge 11 gennaio 1996, n. 23, e successive modificazioni
23 luglio 1998: Trasmesso alla Camera
1 ottobre 1998: Approvato definitivamente. Legge -
C. 5202-B
Sen. VALENTINO GIUSEPPE ed altri.
Modifica degli articoli 599 e 602 del codice di procedura penale
27 novembre 1998: Trasmesso alla Camera
20 dicembre 1998: Approvato definitivamente. Legge