Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL approvati con modificazioni (letture intermedie), in Assemblea
(totale: 62 DDL)
-
S. 130-160-445-1697-2545-B
Sen. Manieri Maria Rosaria ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L' Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri
18 giugno 1998: Trasmesso al Senato
18 novembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 215-B
Sen. MANZI LUCIANO ed altri.
Riapertura del termine per la regolarizzazione delle posizioni assicurative dei lavoratori dipendenti da enti o imprese private, licenziati per motivi politici, religiosi o sindacali
16 dicembre 1998: Trasmesso al Senato
8 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 377-391-435-1112-1655-1882-1973-2090-2143-2198-2932-B
Sen. Pappalardo Ferdinando ed altri.
Riforma della legislazione nazionale del turismo
27 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
15 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 637-644-B/BIS
Sen. Wilde Massimo ed altri.
Disciplina della subfornitura nelle attivita' produttive ( Rinviato dal Presidente della Repubblica a norma dell' articolo 74 della Costituzione in data 30 aprile 1998 - Doc. I, n.3 )
30 aprile 1998: Trasmesso al Senato
28 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 1099
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Difesa ANDREATTA BENIAMINO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 giugno 1996, n. 341, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico di ufficiali delle Forze armate e di polizia
26 luglio 1996: Trasmesso al Senato
1 agosto 1996: Approvato con modificazioni -
S. 1192
Dep. Spini Valdo ed altri.
Attribuzioni del Ministro della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell' Amministrazione della difesa
2 agosto 1996: Trasmesso al Senato
22 gennaio 1997: Approvato con modificazioni -
S. 1407
Ministro Grazia e Giustizia FLICK GIOVANNI MARIA (Prodi-I), Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali
3 ottobre 1996: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1996: Approvato con modificazioni -
S. 1456-B
Sen. MANZI LUCIANO ed altri.
Estensione ai patrioti di tutti i benefici combattentistici
14 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
6 marzo 2001: Approvato con modificazioni -
S. 1704
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di razionalizzazione della finanza pubblica
16 novembre 1996: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1996: Approvato con modificazioni -
S. 1705
Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1997 )
18 novembre 1996: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1996: Approvato con modificazioni -
S. 1706
Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Bilancio e Programm. Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1997 e bilancio pluriennale per il triennio 1997 - 1999
18 novembre 1996: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1996: Approvato con modificazioni -
S. 1780-B
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro affari esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 1995 - 1997
15 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
17 marzo 1998: Approvato con modificazioni -
S. 1949
Dep. POLI BORTONE ADRIANA ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul dissesto della Federazione italiana dei consorzi agrari
16 gennaio 1997: Trasmesso al Senato
19 giugno 1997: Approvato con modificazioni -
S. 2509
Dep. TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO ed altri.
Modifica all' articolo 48 della Costituzione per consentire l' esercizio del diritto di voto degli italiani all' estero
5 giugno 1997: Trasmesso al Senato
11 marzo 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2524-B-BIS
Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I), Ministro interno Napolitano Giorgio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell' Amministrazione finanziaria, nonche' disposizioni varie di carattere finanziario
24 marzo 1998: Trasmesso al Senato
8 aprile 1998: Approvato con modificazioni -
S. 2570
Dep. BONITO FRANCESCO ed altri.
Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario
27 giugno 1997: Trasmesso al Senato
3 marzo 1999: Approvato con modificazioni -
S. 2793-B-TER
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni in materia finanziaria e contabile
22 luglio 1998: Trasmesso al Senato
28 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 2994
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Segretariato della Convenzione delle Nazioni Unite per combattere la desertificazione, fatta a Parigi il 14 ottobre 1994, e la FAO, per lo svolgimento della prima sessione della Conferenza delle Parti alla medesima Convenzione, con allegati, fatto a Roma il 30 giugno 1997
14 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
7 aprile 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3015
Dep. Mammola Paolo ed altri.
Misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione ( Stralcio degli articoli da 1 a 20 e da 25 a 29 del testo unificato formato dai disegni di legge C0244, C0403, C0780, C1417, C1628, C2327, C2576, C2586 e C2610 deliberato dall' Assemblea nella seduta del 21 gennaio 1998 )
23 gennaio 1998: Trasmesso al Senato
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3090
Dep. GASPERONI PIETRO ed altri.
Modifiche all' articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni
23 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
2 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3095
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Funzione Pubblica Bassanini Franco (Prodi-I) ed altri.
Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica
24 febbraio 1998: Trasmesso al Senato
13 maggio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3158
Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I), Ministro CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per il riordino della disciplina civilistica e fiscale degli enti conferenti, di cui all' articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e della disciplina fiscale delle operazioni di ristrutturazione bancaria
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
11 novembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3160
Dep. Sbarbati Luciana
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
20 marzo 1998: Trasmesso al Senato
17 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3160-B
Dep. SBARBATI LUCIANA
Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374, recante istituzione del giudice di pace. Delega al Governo in materia di competenza penale del giudice di pace e modifica dell' articolo 593 del codice di procedura penale
18 giugno 1999: Trasmesso al Senato
29 settembre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3236
Dep. CAPARINI DAVIDE ed altri.
Norme in materia di conflitto di interessi
27 aprile 1998: Trasmesso al Senato
27 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 3285
Dep. CONTENTO MANLIO ed altri.
Norme sul rapporto tra procedimento penale e procedimento disciplinare ed effetti del giudicato penale nei confronti dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche
21 maggio 1998: Trasmesso al Senato
1 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 3299
Ministro Sanità BINDI ROSARIA (ROSY) (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I) ed altri.
Delega al Governo per la razionalizzazione del Servizio sanitario nazionale e per l' adozione di un testo unico in materia di organizzazione e funzionamento del Servizio sanitario nazionale. Modifiche al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502
27 maggio 1998: Trasmesso al Senato
22 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3358
Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I), Ministro Interno NAPOLITANO GIORGIO (Prodi-I) ed altri.
Modifiche alle leggi 14 luglio 1965, n. 963, e 17 febbraio 1982, n. 41, sulla disciplina della pesca marittima
17 giugno 1998: Trasmesso al Senato
26 luglio 2000: Approvato con modificazioni -
S. 3362
Dep. Cordoni Elena Emma ed altri.
Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione dell' assicurazione contro gli infortuni domestici
17 giugno 1998: Trasmesso al Senato
27 maggio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3393
Dep. Storace Francesco
Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo
30 giugno 1998: Trasmesso al Senato
30 settembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3416
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Finanze VISCO VINCENZO (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 giugno 1998, n. 181, recante proroga di termini per il versamento di somme dovute in base alle dichiarazioni relative all' anno 1997
8 luglio 1998: Trasmesso al Senato
22 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3423
Pres. Consiglio PRODI ROMANO (Prodi-I), Ministro Politiche agricole PINTO MICHELE (Prodi-I) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 giugno 1998, n. 182, recante modifiche alla normativa in materia di accertamenti sulla produzione lattiera
9 luglio 1998: Trasmesso al Senato
22 luglio 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3455
Ministro Lavori Pubblici Costa Paolo (Prodi-I), Ministro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Norme per il sostegno ed il rilancio dell' edilizia residenziale pubblica e per interventi in materia di opere a carattere ambientale
22 luglio 1998: Trasmesso al Senato
21 gennaio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3495
Dep. Spini Valdo ed altri.
Delega al Governo per l' istituzione del servizio militare volontario femminile
31 luglio 1998: Trasmesso al Senato
21 luglio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3562
Dep. CERULLI IRELLI VINCENZO, Dep. SODA ANTONIO
Disposizioni in materia di indennita' dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato non parlamentari
2 ottobre 1998: Trasmesso al Senato
23 settembre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3660
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I)
Bilancio di previsione dello Stato per l' anno finanziario 1999 e bilancio pluriennale per il triennio 1999 - 2001
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3661
Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I), Ministro Finanze Visco Vincenzo (Prodi-I)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato ( legge finanziaria 1999 )
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
19 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3662
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo
23 novembre 1998: Trasmesso al Senato
18 dicembre 1998: Approvato con modificazioni -
S. 3722
Dep. BERTUCCI MAURIZIO ed altri.
Modifica dell' articolo 8 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, in materia di durata in carica dei consigli regionali
21 dicembre 1998: Trasmesso al Senato
3 febbraio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3743
Dep. PISAPIA GIULIANO ed altri.
Disposizioni in materia di esecuzione della pena, di misure di sicurezza e di misure cautelari nei confronti dei soggetti affetti da AIDS conclamata o da grave deficienza immunitaria o da altra malattia particolarmente grave
14 gennaio 1999: Trasmesso al Senato
14 aprile 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3807
Dep. Scoca Maretta
Modifiche alle disposizioni sul procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e altre modifiche al codice di procedura penale. Modifiche al codice penale e all' ordinamento giudiziario. Disposizioni in materia di contenzioso civile pendente, di indennita' spettanti al giudice di pace e di esercizio della professione forense
12 febbraio 1999: Trasmesso al Senato
6 ottobre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3859
Dep. VELTRONI VALTER ed altri.
Disposizioni concernenti l' elezione diretta del Presidente della Giunta regionale e l' autonomia statutaria delle Regioni
4 marzo 1999: Trasmesso al Senato
23 giugno 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3886
Dep. BALOCCHI MAURIZIO ed altri.
Nuove norme in materia di rimborso delle spese per consultazioni elettorali e referendarie e abrogazione delle disposizioni concernenti la contribuzione volontaria ai movimenti e partiti politici
11 marzo 1999: Trasmesso al Senato
20 maggio 1999: Approvato con modificazioni -
S. 3915
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Grazia e Giustizia DILIBERTO OLIVIERO (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina delle persone giuridiche private e degli enti privi di personalità giuridica in relazione alla commissione di reati contro la pubblica Amministrazione e in materia di tutela dell'ambiente e del territorio, nonché di prevenzione degli infortuni sul lavoro.
25 marzo 1999: Trasmesso al Senato
10 maggio 2000: Approvato con modificazioni -
S. 3915-B
Ministro affari esteri Dini Lamberto (D'Alema-I), Ministro giustizia Diliberto Oliviero (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all' articolo K.3 del Trattato sull' Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunita' europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l' interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di Giustizia delle Comunita' europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonche' della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita' europee o degli Stati membri dell' Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica
8 giugno 2000: Trasmesso al Senato
28 giugno 2000: Approvato con modificazioni -
S. 3979
Dep. ANEDDA GIAN FRANCO ed altri.
Disposizioni in materia di indagini difensive
23 aprile 1999: Trasmesso al Senato
19 ottobre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4057
Pres. Consiglio D'ALEMA MASSIMO (D'Alema-I), Ministro Pol. comunitarie LETTA ENRICO (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l' adempimento di obblighi derivanti dall' appartenenza dell' Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999
28 maggio 1999: Trasmesso al Senato
22 settembre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 4149
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (D'Alema-I) ed altri.
Proroga dell' efficacia di talune disposizioni connesse ad impegni internazionali e misure riguardanti l' organizzazione del Ministero degli affari esteri
12 luglio 1999: Trasmesso al Senato
15 dicembre 1999: Approvato con modificazioni -
S. 4273
Ministro Ambiente Ronchi Edo (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici
15 ottobre 1999: Trasmesso al Senato
24 gennaio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 4275
Dep. POZZA TASCA ELISA ed altri.
Disposizioni per il sostegno della maternita' e della paternita', per il diritto alla cura e alla formazione e per il coordinamento dei tempi delle citta'
15 ottobre 1999: Trasmesso al Senato
25 gennaio 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4339-B
Pres. Consiglio D'Alema Massimo (D'Alema-I), Ministro Tesoro e Bilancio Amato Giuliano (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati
16 gennaio 2001: Trasmesso al Senato
15 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 4368
Dep. Boato Marco, Dep. Corleone Franco
Disposizioni concernenti l' elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a Statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano
30 novembre 1999: Trasmesso al Senato
22 giugno 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4445
Dep. Crema Giovanni ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli illeciti rapporti tra sistema politico e sistema economico-finanziario e dell'illecito finanziamento dei partiti
26 gennaio 2000: Trasmesso al Senato
16 marzo 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4518
Dep. TREMAGLIA PIERANTONIO MIRKO
Modifiche agli articoli 56 e 57 della Costituzione concernenti il numero di deputati e senatori in rappresentanza degli italiani all'estero
8 marzo 2000: Trasmesso al Senato
28 giugno 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4720
Ministro Sanità Bindi Rosy (Prodi-I), Ministro Universita' Berlinguer Luigi (Prodi-I) ed altri.
Disciplina degli istituti di ricerca biomedica
7 luglio 2000: Trasmesso al Senato
29 novembre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4761
MinistroTesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II)
Disposizioni per l' assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l' anno finanziario 2000
26 luglio 2000: Trasmesso al Senato
4 ottobre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4780
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Pari opportunità Finocchiaro Anna (Prodi-I) ed altri.
Misure alternative alla detenzione a tutela del rapporto tra detenute e figli minori
31 luglio 2000: Trasmesso al Senato
6 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 4783
Ministro pol. comunitarie Letta Enrico (D'Alema-I), Ministro affari esteri Dini Lamberto (D'Alema-I) ed altri.
Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - Legge comunitaria 2000
31 luglio 2000: Trasmesso al Senato
29 novembre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4835-B
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Ambiente BORDON WILLER (Amato-II) ed altri.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 ottobre 2000, n. 279, recante interventi urgenti per le aree a rischio idrogeologico molto elevato e in materia di protezione civile, nonche' a favore delle zone della regione Calabria danneggiate dalle calamità idrogeologiche di settembre ed ottobre 2000
5 dicembre 2000: Trasmesso al Senato
6 dicembre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4864
Dep. JERVOLINO RUSSO ROSA ed altri.
Norme relative all' iscrizione ai corsi universitari
30 ottobre 2000: Trasmesso al Senato
13 febbraio 2001: Approvato con modificazioni -
S. 4885
Ministro Tesoro e Bilancio Visco Vincenzo (Amato-II)
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)
20 novembre 2000: Trasmesso al Senato
20 dicembre 2000: Approvato con modificazioni -
S. 4886
MinistroTesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II)
Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001 e bilancio pluriennale per il triennio 2001-2003
20 novembre 2000: Trasmesso al Senato
20 dicembre 2000: Approvato con modificazioni