Statistiche
Statistiche sull'attività legislativa
XIII Legislatura
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
(dal 9 maggio 1996 al 29 maggio 2001)
<< Torna alla pagina delle statistiche
Senato: DDL da assegnare
(totale: 140 DDL)
-
S. 144
Sen. GIOVANELLI FAUSTO
Norme in materia di commercializzazione di pile e accumulatori contenenti sostanze pericolose
9 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 145
Sen. GIOVANELLI FAUSTO, Sen. DE LUCA MICHELE
Norme sulle caratteristiche merceologiche dei carburanti per incentivare la diffusione di veicoli e carburanti a un minore tasso di inquinamento ambientale. Norme in materia di sicurezza nei veicoli a motore
9 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 148
Sen. GIOVANELLI FAUSTO, Sen. DE LUCA MICHELE
Nuove norme in materia di limitazioni alla guida per i neopatentati
9 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 178
Sen. MARCHETTI FAUSTO ed altri.
Estensione ai lavoratori addetti all' attivita' di estrazione del marmo e del porfido delle disposizioni della legge 3 gennaio 1960, n. 5, concernente la riduzione del limite di eta' pensionabile per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere
9 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 270
Sen. ARLACCHI GIUSEPPE
Norme sulla protezione dell' immagine e delle generalita' dei collaboratori della giustizia e dei loro congiunti
10 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 319
Sen. DE LUCA MICHELE
Modificazioni al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, concernenti l' inserimento tra gli oneri deducibili di erogazioni finalizzate alla tutela dell' ambiente
14 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 427
Sen. MANARA ELIA
Modifiche ed integrazioni alla legge 5 febbraio 1992, n. 175, recante norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell' esercizio abusivo delle professioni sanitarie
16 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 428
Sen. MANARA ELIA
Norme in materia di pubblicita' sanitaria e di repressione dell' esercizio abusivo delle professioni sanitarie ausiliare e delle arti ausiliare delle professioni sanitarie
16 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 442
Sen. LARIZZA ROCCO ed altri.
Soppressione del Ministero del commercio con l' estero e riforma dell' ICE
17 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 443
Sen. LARIZZA ROCCO ed altri.
Istituzione dell' Agenzia per l' assicurazione del commercio con l' estero
17 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 497
Sen. PELELLA ENRICO ed altri.
Norme per l' utilizzo temporaneo di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria presso pubbliche amministrazioni o per lo svolgimento di lavori socialmente utili ed istituzione di uffici informativi sulla concessione degli ammortizzatori sociali
22 maggio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 639
Sen. VENTUCCI COSIMO
Istituzione del Corpo dei trasporti e dei materiali di armamento
4 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 706
Sen. BUCCI MICHELE ARCANGELO ed altri.
Riforma della regolamentazione delle quote latte in Italia
13 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 721
Sen. LORENZI LUCIANO, Sen. PREIONI MARCO
Norme istitutive dell' Assemblea costituente per una revisione totale della Costituzione
18 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 754
Sen. PELELLA ENRICO ed altri.
Istituzione dell' albo professionale dei tributaristi
20 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 759
Sen. DONDEYNAZ GUIDO
Riconoscimento e disciplina giuridica della chiropratica come professione sanitaria primaria
21 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 787
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Contributi ed agevolazioni per la promozione delle attivita' in favore degli anziani
26 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 789
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme in materia di regime fiscale e di trattamento previdenziale dei fiduciari di vendita a domicilio
26 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 790
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Divieto per le pubbliche amministrazioni di pretendere la certificazione di esistenza in vita delle persone beneficiarie di pensioni e di rendite vitalizie
26 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 825
Sen. ANTOLINI RENZO, Sen. BIANCO WALTER
Incentivi alle aziende zootecniche e riduzione dell' IVA zootecnica
28 giugno 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 886
Sen. SCOPELLITI FRANCESCA ed altri.
Modifiche al codice di procedura penale in materia di documentazione degli atti
5 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 902
Sen. BUCCI MICHELE ARCANGELO ed altri.
Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie
9 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 960
Sen. ANDREOLLI TARCISIO ed altri.
Ordinamento della professione di statistico
16 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1040
Sen. ZECCHINO ORTENSIO ed altri.
Interventi per il completamento della ricostruzione nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982
23 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1091
Sen. FOLLIERI LUIGI ed altri.
Ordinamento della professione forense
25 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1146
Sen. PELELLA ENRICO ed altri.
Istituzione della societa' per la politica industriale " SO.PI .Spa "
31 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1148
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA ed altri.
Modifiche e integrazioni all' ordinamento della professione di medico chirurgo e di odontoiatria
31 luglio 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1204
REGIONE Emilia Romagna
Misure urgenti per la ricostruzione e la ripresa delle attivita' produttive nel comune di Corniglio colpito da eccezionale evento franoso
6 agosto 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1321
Sen. VERALDI DONATO TOMMASO ed altri.
Estensione ai dipendenti delle regioni e degli enti locali delle disposizioni di cui alle leggi 11 febbraio 1980, n. 26 e 25 giugno 1985, n. 333
19 settembre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1374
Sen. VILLONE MASSIMO
Norme per la costituzione delle autorita' metropolitane di cui alla legge 8 giugno 1990,n. 142
27 settembre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1396
Sen. MAGNALBO' LUCIANO ed altri.
Riforma della previdenza in agricoltura
2 ottobre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1475
Sen. CAMBER GIULIO, Sen. LA LOGGIA ENRICO
Modifiche alla legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo Statuto della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia
15 ottobre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1577
Sen. NOVI EMIDDIO
Modifica all' articolo 2 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e nuove norme in materia di personale ausiliario degli uffici giudiziari
28 ottobre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1828
Sen. CAPALDI ANTONIO ed altri.
Norme per il recupero culturale, ambientale e turistico dell' itinerario detto " Via Francigena "
5 dicembre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1887
Sen. LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA ed altri.
Norme per la tutela, la ristrutturazione e la rivitalizzazione dei centri storici di Vibo Valentia, Arena, Badolato, Briatico, Chiaravalle, Dasa', Filadelfia, Monterosso, Mileto, Nicotera, Pizzo, San Nicola da Crissa, Serra San Bruno, Soriano, Torre di Ruggiero, Tropea, Vallelonga, Laureana di Borrello e per l' istituzione in Vibo Valentia di un teatro e di altre strutture culturali
18 dicembre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 1894
Sen. BERGONZI PIERGIORGIO ed altri.
Deducibilita' del reddito ai fini IRPEF degli oneri relativi alle spese per la frequenza di corsi di istruzione secondaria e universitaria
19 dicembre 1996: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2003
Sen. CAMBER GIULIO
Riconoscimento della qualifica di ex combattenti agli appartenenti alla Guardia civica di Trieste
23 gennaio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2043
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Legge quadro di riforma per un sistema di servizi alla persona, per la pari dignita' sociale e le pari opportunita'
28 gennaio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2087
Sen. MAGGI ERNESTO ed altri.
Norme per l' esercizio del diritto di voto all' estero dei cittadini italiani residenti oltre confine
5 febbraio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2434
Sen. FALOMI ANTONIO
Istituzione di un osservatorio della televisione nazionale
15 maggio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2469
Sen. LAURICELLA ANGELO ed altri.
Norme per la istituzione, tutela e salvaguardia del Parco archeologico della Valle dei Templi di Agrigento
28 maggio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2472
Sen. FUMAGALLI BATTISTINA ed altri.
Nuove norme concernenti i circhi equestri
28 maggio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2638
Sen. DANIELI PAOLO
Modifica del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443 e successive modificazioni, recante norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere del regno
9 luglio 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2747
REGIONE Veneto
Manifestazioni per il bicentenario della caduta della Repubblica di Venezia
14 agosto 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2793-BIS
Pres. Consiglio Prodi Romano (Prodi-I), Ministro Tesoro Ciampi Carlo Azeglio (Prodi-I) ed altri.
Disposizioni per la copertura delle minori entrate derivanti dall' applicazione dell' articolo 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449
8 novembre 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2825
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme in materia di rappresentanza e rappresentativita' sindacale
20 ottobre 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2904
Sen. COSTA ROSARIO GIORGIO
Istituzione della Puglia regione frontaliera
26 novembre 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2922
Sen. VEGAS GIUSEPPE ed altri.
Misure per la liberta' economica dei cittadini e lo sviluppo
4 dicembre 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 2978
Sen. MIGNONE VALERIO ed altri.
Norme transitorie per il trasferimento a titolo gratuito ai comuni di beni immobili dello Stato
23 dicembre 1997: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3024
Sen. FUMAGALLI BATTISTINA ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta sul fenomeno dei sequestri di persona a scopo di estorsione
27 gennaio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3156
Sen. CAPALDI ANTONIO ed altri.
Recepimento ed attuazione della direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, in materia di attivita' venatoria
19 marzo 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3202
Sen. CAPALDI ANTONIO ed altri.
Norme attinenti l' assicurazione delle guardie venatorie volontarie di cui all' articolo 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157
8 aprile 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3281
Sen. CORTIANA FIORELLO
Istituzione del difensore civico
20 maggio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3301
Sen. LOMBARDI SATRIANI LUIGI MARIA ed altri.
Istituzione di musei, mostre ed esposizioni permanenti in ambito comunale
27 maggio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3360
Sen. BARRILE DOMENICO ed altri.
Norme per il ripristino del sistema socio - economico nelle aree colpite da gravi calamita' pubbliche
17 giugno 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3414
Sen. PASQUALI ADRIANA ed altri.
Modifica alla legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia di nomina di giudici onorari aggregati ed istituzione delle sezioni stralcio nei tribunali ordinari
8 luglio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3492
Sen. GIOVANELLI FAUSTO
Modifica della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante legge quadro sulle aree protette. Tutela dell' identita' culturale locale, autonomia dei parchi e politiche nazionali di sistema
30 luglio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3497
Sen. PELELLA ENRICO ed altri.
Concessione del trattamento di mobilita' a lavoratori gia' dipendenti da imprese esercenti attivita' commerciali nonche' da agenzie di viaggio e turismo e da imprese di vigilanza
31 luglio 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3531
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Norme per il controllo del sostegno a favore dei minori
22 settembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3535
Ministro Lavoro e Prev. Soc. TREU TIZIANO (Prodi-I), Ministro Tesoro e Bilancio CIAMPI CARLO AZEGLIO (Prodi-I)
Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994
23 settembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3540
Sen. FUSILLO NICOLA, Sen. BEDIN TINO
Nuove norme in materia di controllo della destinazione alimentare non umana di latte e polveri di latte
24 settembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3544
Sen. COLLINO GIOVANNI ed altri.
Interventi finanziari in favore del teatro comunale " Giuseppe Verdi " di Trieste
25 settembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3545
Sen. PELELLA ENRICO ed altri.
Norme sui trattamenti previdenziali per gli iscritti ai soppressi fondi mutualistici
25 settembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3586
Sen. COSTA ROSARIO GIORGIO
Nuove norme per la colorazione del latte in polvere destinato all' alimentazione zootecnica
14 ottobre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3592
Sen. FUSILLO NICOLA, Sen. BEDIN TINO
Norme sulle denominazioni di origine protette, sulle indicazioni geografiche protette e sulle attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli e alimentari in attuazione delle disposizioni comunitarie
19 ottobre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3613
Sen. MAGNALBO' LUCIANO
Istituzione dell' albo per gli addetti al recupero crediti
3 novembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3640
Sen. VERTONE GRIMALDI SAVERIO
Nuove norme a favore delle imprese artigiane
11 novembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3678
REGIONE Liguria
Statizzazione della scuola legalmente riconosciuta dell' Accademia ligustica di belle arti di Genova
30 novembre 1998: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3815
Sen. BARRILE DOMENICO ed altri.
Procedura per la modifica del prenome
17 febbraio 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3825
Sen. MAZZUCA POGGIOLINI CARLA
Disposizioni concernenti il riordino e la funzionalita' del Comitato olimpico nazionale italiano ( CONI ) e delle federazioni sportive nazionali
19 febbraio 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3850
Sen. MELUZZI ALESSANDRO
Norme sull' attuazione del diritto costituzionale alla liberta' di associazione
2 marzo 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3855
Sen. CORTELLONI AUGUSTO ed altri.
Norme per le visite dei parlamentari alle comunita' terapeutiche e agli istituti di assistenza pubblici e privati
3 marzo 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3909
Sen. MANFROI DONATO
Istituzione della provincia autonoma di Belluno e Feltre
23 marzo 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3952
Sen. NAPOLI ROBERTO
Modifica dell' articolo 1, comma 13, della legge 14 gennaio 1999, n. 4, in materia di accesso all' istruzione universitaria
14 aprile 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 3968
REGIONE Veneto
Agevolazioni fiscali in ambito culturale
20 aprile 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4035
Sen. BASINI GIUSEPPE ed altri.
Abolizione del quorum di partecipazione al referendum previsto dal quarto comma dell' articolo 75 della Costituzione
20 maggio 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4059
Sen. LORETO ROCCO VITO
Ordinamento della professione di perito esperto consulente in specialita'
28 maggio 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4067
Sen. OCCHIPINTI MARIO ed altri.
Introduzione dell' articolo 601-bis del codice penale recante istituzione del reato di tratta degli esseri umani
1 giugno 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4106
Sen. DANIELI PAOLO
Modifica dei termini per lo svolgimento delle elezioni amministrative
16 giugno 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4121
Sen. CRESCENZIO MARIO ed altri.
Istituzione degli enti regionali per la conservazione, il restauro e la valorizzazione delle ville e dei parchi annessi, vincolati ai sensi della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e agevolazioni fiscali per i proprietari
23 giugno 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4165
Sen. MINARDO RICCARDO ed altri.
Istituzione dei distretti agroalimentari
20 luglio 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4246
Sen. PREIONI MARCO
Nomina dei componenti delle commissioni tributarie. Interpretazione autentica dell' espressione " magistrati ordinari " e modifica dell' articolo 3 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545
6 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4249
Sen. COZZOLINO CARMINE ed altri.
Istituzione della provincia dell' Agro Nocerino Sarnese
6 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4266
Sen. NAPOLI ROBERTO
Istituzione della provincia del Cilento
13 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4277
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Nuovo ordinamento dei Servizi di informazione e di sicurezza
18 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4278
Sen. COSSIGA FRANCESCO
Riforma dei servizi di informazione e sicurezza
18 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4296
MinistroIndustria, commercio BERSANI PIER LUIGI (D'Alema-I)
Disposizioni per le campagne promozionali dei prodotti petroliferi
25 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4303
Sen. BARRILE DOMENICO ed altri.
Piano triennale per l' attuazione della misura di accompagnamento sociale della pesca
27 ottobre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4330
Sen. DI PIETRO ANTONIO
Misure urgenti per consentire al territorio della regione Molise di rientrare fra i territori ricompresi nell' applicabilita' del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608
10 novembre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4333
Sen. SPECCHIA GIUSEPPE ed altri.
Modifiche alla legge 8 giugno 1990, n. 142, in materia di verifiche della maggiornaza nei comuni
11 novembre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4399
Sen. FUMAGALLI BATTISTINA
Istituzione dell'imposta comunale per la qualità urbana
20 dicembre 1999: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4418
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Abrogazione dell' articolo 18 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recante " Norme sulla tutela della liberta' e dignita' dei lavoratori, della liberta' sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento " e successive modificazioni
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4419
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Abrogazione della legge 18 aprile 1962, n. 230, e del decreto-legge 3 dicembre 1977, n. 876, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 1978, n. 18. Modifiche alla legge 28 febbraio 1987, n. 56
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4420
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Abrogazione dell'articolo 5 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4421
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Abrogazione della legge 4 giugno 1973, n. 311, recante " Estensione del servizio di riscossione dei contributi associativi tramite gli enti previdenziali " e successive modificazioni
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4422
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Modifiche alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante " Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare " e successive modificazioni
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4423
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Abrogazione del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, in materia di riconoscimento giuridico degli istituti di patronato e di assistenza sociale
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4424
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Modifiche al testo unico delle disposizioni per l' assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4425
Sen. LAURO SALVATORE ed altri.
Modifiche alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, recante nuove norme per la tutela del lavoro a domicilio
14 gennaio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4453
Sen. NOVI EMIDDIO
Consorzio delle Compagnie Assicurative
3 febbraio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4468
Sen. DE LUCA ATHOS
Norme sul rapporto tra minori e mezzi di comunicazione di massa
14 febbraio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4536
Sen. RONCONI MAURIZIO
Modifica dell' articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in materia di esenzione dell' ICI della prima casa di abitazione
16 marzo 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4569
Sen. PERUZZOTTI LUIGI
Disposizioni in materia di esenzione dal pagamento dell'imposta comunale sugli immobili per gli abitanti del comune di Somma Lombardo e limitrofi
5 aprile 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4661
Sen. MANIS ADOLFO
Modifica del comma 1 dell' articolo 11 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante l' istituzione del Servizio nazionale della protezione civile
13 giugno 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4665
Sen. VISERTA COSTANTINI BRUNO, Sen. PASQUINI GIANCARLO
Estensione delle disposizioni di cui all' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 442, in tema di comportamenti concludenti
14 giugno 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4697
Sen. LAURO SALVATORE
Nuove norme in favore dell' occupazione
29 giugno 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4770
Sen. D'ALI' ANTONIO
Aumento del trattamento minimo di pensione per i coltivatori diretti, coloni e mezzadri
27 luglio 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4918
Sen. VEGAS GIUSEPPE
Istituzione, in Novara, di una sezione distaccata della Corte di appello di Torino
12 dicembre 2000: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4949
Sen. CORTIANA FIORELLO
Istituzione della provincia di Nola
15 gennaio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4969
Sen. PINTO MICHELE ed altri.
Nuove norme sul risarcimento del danno alla persona
31 gennaio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4971
Sen. BATTAGLIA ANTONIO ed altri.
Riconoscimento come ente di interesse scientifico del Consorzio Universitario di Isernia
1 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4978
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Albania sulla regolamentazione reciproca dell' autotrasporto internazionale di viaggiatori e merci, fatto a Tirana il 5 aprile 1993
6 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 4998
Sen. DANIELI PAOLO
Modifiche all' articolo 1 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, concernente l' obbligo del rilascio del passaparto personale per i minori di anni sedici
15 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5002
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Pubblica istruzione DE MAURO TULLIO (Amato-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione della Convezione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all' insegnamento superiore nella Regione Europea, fatta a Lisbona l' 11 aprile 1997
19 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5012
Sen. SERENA ANTONIO
Istituzione di una commissione parlamentare d' inchiesta sull' attivita' dei consorzi di bonifica
23 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5013
Sen. DE LUCA ATHOS
Norme per la tutela della fauna eteroterma
26 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5017
Sen. LAURO SALVATORE
Norme in favore di titolari di esercizi commerciali abilitati alla vendita di ricambi per automobili e moto
27 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5019
Sen. PASQUINI GIANCARLO ed altri.
Delega al Governo per la determinazione dei princìpi e criteri di riconoscimento delle associazioni di amatori di veicoli storici e modifiche al codice della strada
28 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5020
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell' Australia sugli atti di stato civile da prodursi da parte di cittadini australiani che intendano contrarre matrimonio in Italia, effettuato a Roma il 10 febbraio e l' 11 aprile 2000
28 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5021
Sen. PIZZINATO ANTONIO ed altri.
Misure per favorire l' assistenza sanitaria dei cittadini italiani che si recano temporaneamente all' estero
28 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5024
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura ( UNESCO ) ed il Governo della Repubblica italiana, concernente l' Accademia delle scienze del Terzo Mondo ( TWAS ), fatto a Parigi l' 8 dicembre 1998
28 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5025
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Funzione Pubblica BASSANINI FRANCO (Amato-II) ed altri.
Interventi organici in materia di qualita' della regolazione, di delegificazione, semplificazione e riordino - Legge di semplificazione e di riordino normativo 2001
28 febbraio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5026
Sen. PIERONI MAURIZIO ed altri.
Norme per la sicurezza ambientale nel comune di Falconara Marittima
2 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5027
Sen. PINTO MICHELE ed altri.
Ordinamento della professione di consulente del lavoro
2 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5032
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II)
Aumento del contributo ordinario all' Associazione culturale " Villa Vigoni ", con sede in Menaggio
5 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5033
Ministro Pubblica istruzione DE MAURO TULLIO (Amato-II), Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II)
Finanziamento delle spese sostenute per l' espletamento della sessione riservata di esami di cui all' articolo 2, comma 4, della legge 3 maggio 1999, n. 124
5 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5036
Sen. RIPAMONTI NATALE
Divieto di svolgimento di competizioni di levrieri
6 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5037
Sen. TAROLLI IVO ed altri.
Norme in materia di sovracanoni dovuti dai concessionari di di impianti idroelettrici riguardanti l' economia montana
6 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5038
Sen. NAPOLI ROBERTO
Disposizioni per la realizzazione della sede del tribunale di Mercato San Severino
7 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5039
Sen. BORNACIN GIORGIO
Costituzione di un fondo per il risarcimento dei danni provocati da manifestazioni di contestazione in occasione dell' incontro internazionale del G8 nel mese di luglio 2001 a Genova
7 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5040
Sen. SERVELLO FRANCESCO ed altri.
Istituzione di una Commissione parlamentare d' inchiesta per l' accertamento della regolaria' delle procedure d' acquisto della TELEKOM Serbia da parte della TELECOM ITALIA S.p.A.
7 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5041
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dei Protocolli opzionali alla Convenzione dei diritti del fanciullo, concernenti rispettivamente la vendita dei bambini, la prostituzione dei bambini e la pornografia rappresentante bambini ed il coinvolgimento dei bambini nei conflitti armati, fatti a New York il 6 settembre 2000
7 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5042
Sen. MANFREDI LUIGI, Sen. RIZZI ENRICO
Modifiche del codice civile in materia di condominio
7 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5044
Sen. PONTONE FRANCESCO ed altri.
Modifica all' articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, in materia di diritto di prelazione nell' acquisto dei beni immobiliari pubblici dismessi e del patrimonio immobiliare gia' appartenente alla " Societa' pel Risanamento di Napoli "
8 marzo 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5046
Ministro Affari Esteri DINI LAMBERTO (D'Alema-I), Ministro Interno JERVOLINO RUSSO ROSA (D'Alema-I) ed altri.
Ratifica ed esecuzione dello Scambio di lettere costituente un Accordo tra la Repubblica italiana ed il Regno dei Paesi Bassi sui privilegi e le immunita' degli ufficiali di collegamento presso l' Ufficio europeo di Polizia ( EUROPOL ), effettuato a Roma il 22 marzo 1999
16 marzo 2001: Trasmesso al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5047
Dep. TURRONI SAURO ed altri.
Ratifica ed esecuzione dell' accordo relativo alla creazione nel Mediterraneo di un santuario per i mammiferi marini, fatto a Roma il 25 novembre 1999
16 marzo 2001: Trasmesso al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5052
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Lavoro e Prev. Soc. SALVI CESARE (Amato-II) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 3 maggio 2001, n. 158, recante disposizioni urgenti in materia pensionistica e di ammortizzatori sociali
4 maggio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5053
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Interno BIANCO VINCENZO (ENZO) (Amato-II) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 10 maggio 2001, n. 166, recante disposizioni urgenti in materia di operazioni di scrutinio conseguenti allo svolgimento contemporaneo delle elezioni politiche e delle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali
10 maggio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5054
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro Tesoro e Bilancio VISCO VINCENZO (Amato-II) ed altri.
Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2001, n. 192, recante disposizioni urgenti per salvaguardare i processi di liberalizzazione e privatizzazione di specifici settori dei servizi pubblici
25 maggio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni -
S. 5055
Pres. Consiglio AMATO GIULIANO (Amato-II), Ministro politiche agricole PECORARO SCANIO ALFONSO (Amato-II)
Conversione in legge del decreto legge 25 maggio 2001, n.199, recante proroga di termini relativi agli interventi per fronteggiare l' emergenza derivante dall' encefalopatia spongiforme bovina
28 maggio 2001: Presentato al Senato
Da assegnare alle commissioni