Comitato parlamentare per i servizi di informazione e sicurezza e per il segreto di Stato
(Legge 24 ottobre 1977, n. 801, art. 11)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Costituito
il 14 luglio 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 15 settembre 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BRUTTI Massimo, Senatore |
Progr. Feder. |
|
Vicepresidente | ||
BOSO Erminio Enzo, Senatore |
Lega Nord |
|
Segretario | ||
NERI Sebastiano, Deputato |
AN-MSI, poi AN |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BALLESI Carlo |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
fino al 15 settembre 1994
|
Lega Nord |
Vicepresidente
dal 15 settembre 1994
|
|
BRUTTI Massimo |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 15 settembre 1994
|
Progr. Feder. |
Presidente
dal 15 settembre 1994
|
|
MARCHETTI Fausto |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
|
Deputati | ||
DI MUCCIO DE QUATTRO Pietro |
FI |
Membro
|
LAZZATI Marcello |
Fino al 15 febbraio 1995 Lega Nord Dal 15 febbraio 1995 al 13 luglio 1995 Lega Ital.Feder Dal 13 luglio 1995 al 20 dicembre 1995 Misto Dal 20 dicembre 1995 FLD |
Membro
|
NERI Sebastiano |
AN-MSI |
Membro
fino al 15 settembre 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 15 settembre 1994
|
|
SODA Antonio |
Progr. Feder. |
Membro
|