Delegazione italiana presso la Conferenza parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea
(Dichiarazione politica di Venezia, 1 agosto 1990)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Presidente
eletto il 2 agosto 1995
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BRATINA Diodato (Darko), Senatore |
Progr. Feder. |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BRATINA Diodato (Darko) |
Progr. Feder. |
Presidente
dal 2 agosto 1995
|
CASTELLANI Pierluigi |
PPI |
Membro
dal 2 agosto 1995
|
VISENTIN Roberto |
Lega Nord |
Membro
dal 2 agosto 1995
|
Deputati | ||
BRUNETTI Mario |
Rif. Com. - Progr |
Membro
dal 2 agosto 1995
|
FASSINO Piero |
Progr. Feder. |
Membro
dal 2 agosto 1995
|
MORSELLI Stefano |
AN |
Membro
dal 2 agosto 1995
|
PODESTA' Stefano |
Fino al 3 agosto 1995 FI Dal 3 agosto 1995 all'8 gennaio 1996 Misto Dall'8 gennaio 1996 al 12 marzo 1996 Progr. Feder. Dal 12 marzo 1996 Misto |
Membro
dal 2 agosto 1995
|