Commissioni e Giunte
9ª Commissione permanente
(Agricoltura e produzione agroalimentare)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 1 giugno 1994
Rinnovo biennale il 2 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
FERRARI Francesco |
PPI |
|
Vicepresidenti | ||
MARINI Cesare |
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
|
D'IPPOLITO VITALE Ida |
FI |
|
Segretari | ||
CORVINO Michele |
Progr. Feder. |
|
MOLTISANTI Marisa |
AN-MSI, poi AN |
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
BARBIERI Silvia |
Progr. Feder. |
Membro
|
BORGIA Nicola Salvatore |
PPI |
Membro
|
BORRONI Roberto |
Progr. Feder. |
Membro
|
BUCCI Michele Arcangelo |
FI |
Membro
|
CARINI Ivaldo |
Lega Nord |
Membro
|
CORMEGNA Gilberto |
Fino al 20 dicembre 1994 Lega Nord Dal 21 dicembre 1994 CCD |
Membro
fino al 21 dicembre 1994
|
CCD |
Membro
dall'11 luglio 1995
|
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
dal 13 luglio 1995
|
CORVINO Michele |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
COSSIGA Francesco |
Misto |
Membro
|
CRIPPA Aurelio Giuseppe |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 17 novembre 1995
|
CUSIMANO Vito |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
DEGAUDENZ Aldo |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato |
Membro
fino al 20 luglio 1995
|
CDU |
Membro
dal 3 ottobre 1995
|
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
LIF |
Membro
dall'11 gennaio 1996
|
DI BELLA Saverio |
Progr. Feder. |
Membro
|
DI MAIO Bruno |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
|
D'IPPOLITO VITALE Ida |
FI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
FI |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
FERRARI Francesco |
PPI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
PPI |
Presidente
dal 1 giugno 1994
|
|
FIEROTTI Michele |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
GANDINI Giorgio |
Fino al 22 gennaio 1995 Lega Nord Dal 23 gennaio 1995 Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
fino all'11 gennaio 1996
|
GIURICKOVIC Pietro |
Sinistra Dem. |
Membro
|
LA RUSSA Vincenzo |
CCD |
Membro
fino all'11 luglio 1995
|
MARCHINI Corinto |
Lega Nord |
Membro
dal 25 gennaio 1995
|
MARINI Cesare |
Progr. PSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Vicepresidente
dal 1 giugno 1994
|
|
MOLTISANTI Marisa |
AN-MSI |
Membro
fino al 1 giugno 1994
|
AN-MSI, poi AN |
Segretario
dal 1 giugno 1994
|
|
NATALI Luigi |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
ORLANDO Angelo Ilario |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 17 novembre 1995
|
PAPPALARDO Ferdinando |
Progr. Feder. |
Membro
dal 21 marzo 1996
|
RADICE Roberto Maria |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
al 13 luglio 1995
|
RECCIA Filippo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
ROBUSTI Giovanni |
Lega Nord |
Membro
|
SCRIVANI Osvaldo |
Progr. Feder. |
Membro
|
SECCHI Carlo |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
al 3 ottobre 1995
|