Commissioni e Giunte
4ª Commissione permanente
(Difesa)XII Legislatura
(dal 15 aprile 1994 all'8 maggio 1996)
Annuncio componenti: seduta n. 13 del 3 giugno 1994
Costituita
il 1 giugno 1994
Ufficio di Presidenza costituito il 2 giugno 1994
Rinnovo biennale il 1 giugno 1994
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
BERTONI Raffaele |
Progr. Feder. |
|
Vicepresidenti | ||
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Fino al 29 settembre 1994
|
VOZZI Antonio |
Progr. PSI |
Fino al 27 ottobre 1994
|
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Dal 27 ottobre 1994
|
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Dal 27 ottobre 1994
|
Segretari | ||
PETRICCA Gianfranco |
Fino all'11 gennaio 1995 FI Dal 12 gennaio 1995 PPI |
|
FISCHETTI Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
Fino al 14 giugno 1994
Deceduto il 15 giugno 1994 |
GALLO Domenico |
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Dal 27 ottobre 1994
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
AGNELLI Giovanni |
Misto |
Membro
dal 24 ottobre 1994
|
BAIOLETTI Antonella |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
BERTONI Raffaele |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Progr. Feder. |
Presidente
dal 2 giugno 1994
|
|
BOSO Erminio Enzo |
Lega Nord |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Lega Nord |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
al 29 settembre 1994
|
|
CASILLO Francesco |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
CECCATO Giuseppe |
Lega Nord |
Membro
fino al 31 maggio 1995
|
CORSI ZEFFIRELLI Gian Franco |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
al 13 luglio 1995
|
D'ALESSANDRO PRISCO Franca |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 20 luglio 1995
|
DELFINO Teresio |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato |
Membro
fino al 20 luglio 1995
|
DELL'UOMO Biagio Antonio |
Lega It.Fed.-UF, poi LIF |
Membro
dal 28 giugno 1995
|
DE NOTARIS Francesco |
Fino al 6 marzo 1996 Pr. Verdi-Rete Dal 7 marzo 1996 Misto |
Membro
fino al 19 marzo 1996
|
DI BENEDETTO Doriano |
FI |
Membro
dal 13 giugno 1995
|
DOLAZZA Massimo |
Lega Nord |
Membro
dal 29 settembre 1994
al 27 ottobre 1994
|
Lega Nord |
Vicepresidente
dal 27 ottobre 1994
|
|
ELLERO Renato |
Lega Federal., poi Lega It.Fed.-UF |
Membro
dal 25 gennaio 1995
al 28 giugno 1995
|
FABRIS Pietro |
Scudo Crociato, poi CDU |
Membro
dal 20 luglio 1995
|
FISCHETTI Antonio |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Rif.Com.-Progr. |
Segretario
dal 2 giugno 1994
al 14 giugno 1994
|
|
FOLLONI Gian Guido |
Fino al 3 luglio 1995 PPI Dal 4 luglio 1995 Scudo Crociato |
Membro
fino al 20 luglio 1995
|
FORCIERI Giovanni Lorenzo |
Progr. Feder. |
Membro
|
FRONZUTI Giuseppe |
CCD |
Membro
|
GALLO Domenico |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 5 ottobre 1994
al 27 ottobre 1994
|
Fino al 14 giugno 1995 Rif.Com.-Progr. Dal 15 giugno 1995 Misto |
Segretario
dal 27 ottobre 1994
|
|
LASAGNA Roberto |
FI |
Membro
dal 30 gennaio 1995
al 15 febbraio 1995
|
LORENZI Luciano |
Lega Nord |
Membro
dal 31 maggio 1995
|
LORETO Rocco Vito |
Progr. Feder. |
Membro
|
MAIORCA Vincenzo |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
MANCUSO Carmine |
FI |
Membro
dal 24 gennaio 1996
|
MANZI Luciano |
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 29 giugno 1994
al 5 ottobre 1994
|
Rif.Com.-Progr. |
Membro
dal 15 giugno 1995
|
|
PELLITTERI Gioacchino |
FI |
Membro
fino al 30 gennaio 1995
|
PERUZZOTTI Luigi |
Lega Nord |
Membro
|
PETRICCA Gianfranco |
FI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Fino all'11 gennaio 1995 FI Dal 12 gennaio 1995 PPI |
Segretario
dal 2 giugno 1994
|
|
RADICE Roberto Maria |
FI |
Membro
dal 13 luglio 1995
|
RAMPONI Luigi |
AN-MSI, poi AN |
Membro
|
REGIS Claudio |
Lega Nord |
Membro
|
RIANI Paolo |
FI |
Membro
dal 15 febbraio 1995
al 13 giugno 1995
|
SALVI Cesare |
Progr. Feder. |
Membro
fino al 1 febbraio 1995
|
Progr. Feder. |
Membro
dal 20 luglio 1995
|
|
TAVIANI Emilio Paolo |
Misto |
Membro
fino al 24 ottobre 1994
|
VALIANI Leo |
Sinistra Dem. |
Membro
|
VALLETTA Antonino |
Progr. Feder. |
Membro
dal 1 febbraio 1995
|
VOZZI Antonio |
Progr. PSI |
Membro
fino al 2 giugno 1994
|
Progr. PSI |
Vicepresidente
dal 2 giugno 1994
al 27 ottobre 1994
|
|
Progr. PSI, poi Lab.Soc.Progr. |
Vicepresidente
dal 27 ottobre 1994
|