Commissioni e Giunte
7ª Commissione permanente
(Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)XI Legislatura
(dal 23 aprile 1992 al 14 aprile 1994)
Annuncio componenti: seduta n. 9 del 30 giugno 1992
Costituita
il 17 giugno 1992
Ufficio di Presidenza costituito il 17 giugno 1992
Rinnovo biennale il 16 giugno 1992
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ZECCHINO Ortensio |
DC, poi DC-PPI |
|
Vicepresidenti | ||
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
|
ALBERICI Aureliana |
PDS |
|
Segretari | ||
CANDIOTO Francesco |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Fino al 5 novembre 1992
|
BISCARDI Luigi |
Misto |
|
PAIRE Giacomo |
Liberale |
Dal 19 novembre 1992
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
ALBERICI Aureliana |
PDS |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PDS |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
BISCARDI Luigi |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
Misto |
Segretario
dal 17 giugno 1992
|
|
BO Carlo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
BONO Vincenza |
Misto |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
BUCCIARELLI Anna Maria |
PDS |
Membro
|
CANDIOTO Francesco |
Fino al 31 ottobre 1992 Misto Dal 1 novembre 1992 Liberale |
Segretario
dal 17 giugno 1992
al 5 novembre 1992
|
CANNARIATO Girolamo |
Verdi - La Rete |
Membro
dal 5 novembre 1992
|
CHIARANTE Giuseppe Antonio |
PDS |
Membro
|
CUSUMANO Stefano Sostituito da Rosa JERVOLINO RUSSO dal 16 giugno 1992 al 17 giugno 1992. Sostituito da Giuliano ZOSO dal 17 giugno 1992 al 28 giugno 1992. |
DC |
Membro
fino al 28 giugno 1992
|
DE ROSA Gabriele |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
FERRARA SALUTE Giovanni |
Repubblicano |
Membro
|
FERRARI Bruno |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
GIAGU DEMARTINI Antonio In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Daria MINUCCI. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
JERVOLINO RUSSO Rosa In sostituzione del Presidente della 14ª Commissione Permanente Stefano CUSUMANO. |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
LOPEZ Gennaro |
Rif.Com. |
Membro
|
MANIERI Maria Rosaria |
PSI |
Membro
|
MANZINI Giovanni |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
MINUCCI Daria Sostituita da Antonio GIAGU DEMARTINI dal 2 luglio 1992 al 14 aprile 1994. |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 2 luglio 1992
|
NOCCHI Venanzio |
PDS |
Membro
|
PAGANO Maria Grazia |
PDS |
Membro
|
PAIRE Giacomo |
Liberale |
Membro
dal 5 novembre 1992
al 19 novembre 1992
|
Liberale |
Segretario
dal 19 novembre 1992
|
|
PISCHEDDA Antonio |
PSI |
Membro
fino al 19 novembre 1992
|
POLENTA Paolo |
DC, poi DC-PPI |
Membro
dal 3 dicembre 1993
|
RESTA Giuseppe |
MSI - DN |
Membro
|
RICEVUTO Giovanni |
PSI |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
PSI |
Vicepresidente
dal 17 giugno 1992
|
|
ROBOL Alberto |
DC, poi DC-PPI |
Membro
|
RUSSO Giuseppe |
PSI |
Membro
|
SCAGLIONE Massimo |
Lega Nord |
Membro
|
STRUFFI Massimo |
PSI |
Membro
dal 19 novembre 1992
|
ZECCHINO Ortensio |
DC |
Membro
fino al 17 giugno 1992
|
DC, poi DC-PPI |
Presidente
dal 17 giugno 1992
|
|
ZILLI Angiola |
Lega Nord |
Membro
|
ZOSO Giuliano |
DC |
Membro
dal 17 giugno 1992
al 3 dicembre 1993
|