Commissione d'inchiesta sull'attuazione degli interventi per la ricostruzione e la ripresa socio-economica dei territori della valle del Belice colpiti dai terremoti del gennaio 1968
(Legge 30 marzo 1978, n. 96, legge 19 marzo 1979, n. 78 e legge 22 dicembre 1980, n. 890)VIII Legislatura
(dal 20 giugno 1979 all'11 luglio 1983)
Ufficio di Presidenza costituito l'11 dicembre 1979
Scioglimento il 30 giugno 1981
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
DAL FALCO Luciano, Senatore |
DC |
Fino al 30 giugno 1981
|
Vicepresidenti | ||
REINA Giuseppe, Deputato |
PSI |
Fino al 30 giugno 1981
|
LA PORTA Epifanio, Senatore |
PCI |
Fino al 30 giugno 1981
|
Segretari | ||
SCAIOLA Alessandro, Deputato |
DC |
Fino al 30 giugno 1981
|
ANTONI Varese, Deputato |
PCI |
Fino al 30 giugno 1981
|
Riepilogo della composizione
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BERLANDA Enzo |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
BEVILACQUA Paolo |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
DAL FALCO Luciano |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
DC |
Presidente
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
|
DAMAGIO Saverio |
DC |
Membro
dal 31 gennaio 1980
al 30 giugno 1981
|
D'AMELIO Saverio |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
FONTANARI Sergio |
Misto |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
GENOVESE Luigi |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 4 dicembre 1979
|
GRAZIANI Enrico Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
GUSSO Giuliano |
DC |
Membro
dal 19 giugno 1980
al 30 giugno 1981
|
IANNARONE Michele |
PCI |
Membro
dall'11 giugno 1980
al 30 giugno 1981
|
LA PORTA Epifanio |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
PCI |
Vicepresidente
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
|
LAZZARI Elia |
Sin. Ind. |
Membro
dal 5 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
LIBERTINI Lucio |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 giugno 1980
|
MIROGLIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 18 giugno 1980
|
OTTAVIANI Ezio |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
RECUPERO Francesco |
PSI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
RICCARDELLI Libero |
Sin. Ind. |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 4 dicembre 1979
|
RIGGIO Antonino |
DC |
Membro
dal 5 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
SANTALCO Carmelo |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 gennaio 1980
|
SEGRETO Domenico |
PSI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
Deputati | ||
ANTONI Varese |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
PCI |
Segretario
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
|
BARCELLONA Pietro |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
BOTTA Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
CASINI Carlo |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 2 marzo 1981
|
CASTOLDI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
CORA' Renato |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1981
al 30 giugno 1981
|
ERMELLI CUPELLI Enrico |
Repubblicano |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
FORNASARI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
FUSARO Leandro |
DC |
Membro
dal 3 marzo 1981
al 30 giugno 1981
|
GEREMICCA Andrea |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
LO PORTO Guido |
MSI-DN |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
MADAUDO Dino |
PSDI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
PERNICE Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
REINA Giuseppe |
PSI |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
PSI |
Vicepresidente
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
|
RUBINO Raffaello |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 30 giugno 1981
|
SCAIOLA Alessandro |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 10 dicembre 1979
|
DC |
Segretario
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
|
SPATARO Agostino |
PCI |
Membro
dall'11 dicembre 1979
al 30 giugno 1981
|
URSO Salvatore |
DC |
Membro
dal 29 novembre 1979
al 2 marzo 1981
|