Commissione parlamentare per il parere al Governo sull'attuazione delle deleghe previste dalla norme relative alla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto del 1976 nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto
(Legge 8 agosto 1977, n. 546, art. 26)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto
Ufficio di Presidenza costituito il 20 gennaio 1978
Scioglimento il 2 giugno 1979
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
ASCARI RACCAGNI Renato, Deputato |
Repubblicano |
|
Vicepresidenti | ||
BARACETTI Arnaldo, Deputato |
PCI |
|
BEORCHIA Claudio, Senatore |
DC |
|
Segretari | ||
CASTIGLIONE Franco, Deputato |
PSI |
|
RIVA Dino, Senatore |
PSDI |
Fino al 28 marzo 1979
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
BACICCHI Silvano |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
BEORCHIA Claudio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 19 gennaio 1978
|
DC |
Vicepresidente
dal 20 gennaio 1978
|
|
CROLLALANZA Araldo |
Misto |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
GHERBEZ Gabriella |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 24 aprile 1979
|
GIUST Bruno |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
LEPRE Bruno |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
MARGOTTO Cesare |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
MELIS Mario |
Sin. Ind. |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
RIVA Dino |
PSDI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 19 gennaio 1978
|
PSDI |
Segretario
dal 20 gennaio 1978
al 28 marzo 1979
|
|
SCHIANO Pietro |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
TONUTTI Giuseppe |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
TOROS Mario |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
TRIFOGLI Alfredo |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
URBANI Giovanni Battista |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
VILLI Claudio |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
Deputati | ||
ASCARI RACCAGNI Renato |
Repubblicano |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 19 gennaio 1978
|
Repubblicano |
Presidente
dal 20 gennaio 1978
|
|
BARACETTI Arnaldo |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 19 gennaio 1978
|
PCI |
Vicepresidente
dal 20 gennaio 1978
|
|
BELCI Corrado |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
CASTIGLIONE Franco |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 19 gennaio 1978
|
PSI |
Segretario
dal 20 gennaio 1978
|
|
CASTOLDI Giuseppe |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
CERQUETTI Adriano |
CD-DN |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
COLOMBA Giulio |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
CUFFARO Antonino |
PCI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
FIORET Mario |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
FORTUNA Loris |
PSI |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
MAROCCO Mario Dino |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
ORSINI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
SANTUZ Giorgio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
al 28 marzo 1979
|
TESSARI Alessandro |
Fino all'8 maggio 1979 PCI Dal 9 maggio 1979 PRad |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|
TOMBESI Giorgio |
DC |
Membro
dal 26 ottobre 1977
|