Parlamentari membri della Commissione per la vigilanza sull'istituto di emissione e sulla circolazione dei biglietti di banca
(Testo unico 28 aprile 1910, n. 204, art. 110, modificato dal decreto luogotenenziale 31 dicembre 1915, n. 1928, art. 1. Soppressa dalla legge 28 dicembre 2005, n. 262, art. 41)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANDREATTA Beniamino |
DC |
Membro
dal 13 ottobre 1976
|
ASSIRELLI Elio |
DC |
Membro
dal 13 ottobre 1976
|
LI VIGNI Mario |
PCI |
Membro
dal 13 ottobre 1976
|
Deputati | ||
BARDOTTI Martino |
DC |
Membro
dal 28 ottobre 1976
Dimissioni accettate il 18 luglio 1978 |
MONDINO Giorgio |
PSI |
Membro
dal 28 ottobre 1976
|
PELLICANI Giovanni |
PCI |
Membro
dal 28 ottobre 1976
|