Commissione parlamentare per l'esame preventivo dei programmi di utilizzazione del fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale e per i programmi delle partecipazioni statali
(Legge 12 agosto 1977, n. 675, art. 13)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto il 17 novembre 1977
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
MILANI Giorgio, Senatore |
PCI |
|
Vicepresidenti | ||
SINESIO Giuseppe, Deputato |
DC |
Fino al 15 marzo 1978
|
VIZZINI Carlo, Deputato |
PSDI |
Fino al 28 marzo 1979
|
Segretari | ||
BASSI Aldo, Deputato |
DC |
Fino al 28 marzo 1979
|
MOSCA Giovanni, Deputato |
PSI |
|
LECCISI Pino, Deputato |
DC |
Dal 12 maggio 1978
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
ANDERLINI Luigi Silvestro |
Sin. Ind. |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CARBONI Marino |
DC |
Membro
dal 18 aprile 1978
|
CAROLLO Vincenzo |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
COLAJANNI Napoleone |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
COLOMBO Renato |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
DE VITO Salverino |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
FERRUCCI Claudio |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
FRANCO Francesco |
Misto |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
GIACOMETTI Delio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
GIOVANNETTI Daverio Clementino |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
GRASSINI Franco Alfredo |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
MILANI Giorgio |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PCI |
Presidente
dal 17 novembre 1977
|
|
REBECCHINI Francesco |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 15 marzo 1978
|
ROMEO Antonio |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
ROSSI Gian Pietro |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
TALAMONA Augusto |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
Deputati | ||
BARCA Luciano |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
BASSI Aldo |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
DC |
Segretario
dal 17 novembre 1977
al 28 marzo 1979
|
|
BROCCOLI Paolo Pietro |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 17 novembre 1977
|
CITARISTI Severino |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
CUMINETTI Sergio |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
DELFINO Raffaele |
Fino al 7 maggio 1979 CD-DN Dall'8 maggio 1979 Misto |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
GAMBOLATO Pietro |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
LA MALFA Giorgio |
Repubblicano |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
LECCISI Pino |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1978
all'11 maggio 1978
|
DC |
Segretario
dal 12 maggio 1978
|
|
MARGHERI Andrea |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
MARZANO Arturo |
PCI |
Membro
dal 17 novembre 1977
|
MERLONI Francesco |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
MOSCA Giovanni |
PSI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PSI |
Segretario
dal 17 novembre 1977
|
|
SANZA Angelo |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 10 maggio 1978
|
SARRI TRABUJO Milena |
PCI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
|
SINESIO Giuseppe |
DC |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
DC |
Vicepresidente
dal 17 novembre 1977
al 15 marzo 1978
|
|
SQUERI Carlo |
DC |
Membro
dal 10 maggio 1978
|
VIZZINI Carlo |
PSDI |
Membro
dal 27 ottobre 1977
al 16 novembre 1977
|
PSDI |
Vicepresidente
dal 17 novembre 1977
al 28 marzo 1979
|