Commissione parlamentare di vigilanza sul CNEN
(Legge 15 dicembre 1971, n. 1240, art. 19)VII Legislatura
(dal 5 luglio 1976 al 19 giugno 1979)
Presidente
eletto il 19 maggio 1977
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Presidente | ||
VIGNOLA Mario, Senatore |
PSI |
|
Vicepresidente | ||
ALIVERTI Gianfranco, Deputato |
DC |
Fino al 15 marzo 1978
|
Componenti | Gruppi di appartenenza | Periodi di appartenenza |
---|---|---|
Senatori | ||
GIROTTI Raffaele |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
RIPAMONTI Camillo |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VERONESI Protogene |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
VIGNOLA Mario |
PSI |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 maggio 1977
|
PSI |
Presidente
dal 19 maggio 1977
|
|
VILLI Claudio |
PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
Deputati | ||
ALIVERTI Gianfranco |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 18 maggio 1977
|
DC |
Vicepresidente
dal 19 maggio 1977
al 15 marzo 1978
|
|
BERLINGUER Giovanni |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
CUMINETTI Sergio |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 3 maggio 1978
|
D'AQUINO Saverio |
Fino al 20 dicembre 1976 MSI-DN Dal 21 dicembre 1976 al 19 giugno 1979 CD-DN |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
FELICETTI Nevio |
Fino al 19 giugno 1979 PCI |
Membro
dal 5 agosto 1976
|
FIORET Mario |
DC |
Membro
dal 5 agosto 1976
al 10 agosto 1976
|
TANTALO Michele |
Fino al 19 giugno 1979 DC |
Membro
dal 10 agosto 1976
|